Renseignements sur Nordic Coworking Luzern GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Nordic Coworking Luzern GmbH
- Nordic Coworking Luzern GmbH est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Luzern.
- L’entreprise a été fondée le 12.05.2023.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 17.07.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Nordic Coworking Luzern GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.05.2023
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.816.539-6
IDE/TVA
CHE-184.098.241
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Zurverfügungstellung und Vermietung von Arbeits- und Büroinfrastruktur, Büros sowie Sitzungszimmer, Dienstleistungen für Firmen und natürliche Personen wie Domizilgewährung, Beratung, Administration und Postdienst, Organisation von Events und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihr im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen. Ebenso kann sie Zweigniederlassungen errichten. Sie kann ferner Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern, vermieten und verwalten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Nordic Coworking Luzern GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005796720, Registre du commerce Lucerne, (100)
Nordic Coworking Luzern GmbH, in Luzern, CHE-184.098.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straume, Peter, norwegischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HAMP INVEST AS (987 614 927), in Oslo (NO), Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005780101, Registre du commerce Lucerne, (100)
Nordic Coworking Luzern GmbH, in Luzern, CHE-184.098.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005748218).
Domizil neu:
Hitzlisbergstrasse 11, 6006 Luzern.
Numéro de publication: HR01-1005748218, Registre du commerce Lucerne, (100)
Nordic Coworking Luzern GmbH, in Luzern, CHE-184.098.241, Alpenquai 30, 6005 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Zurverfügungstellung und Vermietung von Arbeits- und Büroinfrastruktur, Büros sowie Sitzungszimmer, Dienstleistungen für Firmen und natürliche Personen wie Domizilgewährung, Beratung, Administration und Postdienst, Organisation von Events und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihr im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen. Ebenso kann sie Zweigniederlassungen errichten. Sie kann ferner Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern, vermieten und verwalten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.05.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Straume, Peter, norwegischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rugz AG (CHE-243.220.752), in Meiringen, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sevencs Holding AG (CHE-164.592.785), in Meiringen, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ubuntu Management Consulting (UMC) AG (CHE-260.827.435), in Kriens, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rugseth, Jens, norwegischer Staatsangehöriger, in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Syversen, Rune, norwegischer Staatsangehöriger, in Horw, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.