Renseignements sur NIDSWISS SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de NIDSWISS SA
- NIDSWISS SA avec son siège à Beckenried est une Société anonyme du domaine «Autres activités libérales». NIDSWISS SA est actif.
- NIDSWISS SA a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 06.02.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise NIDSWISS SA est inscrite sous l’IDI CHE-103.114.066.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.06.1977
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Beckenried
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.002.593-7
IDE/TVA
CHE-103.114.066
Secteur
Autres activités libérales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung, Finanzierung sowie die nachhaltige Umsetzung von Projekten aller Art. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an Gesellschaften beteiligen, Wertschriften und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann mit ihren Geschäftspartnern oder Dritten abgesicherte Finanzgeschäfte aller Art eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Geschäftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
René Brunner Treuhand AG | Zürich | 14.09.2012 | 13.11.2013 | |
KMU Treuhand & Management, Irma Rupp | Kriens | 30.03.2007 | 13.09.2012 | |
Latin-Consult SA | Mesocco | <2004 | 29.03.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- NIDSWISS AG
- NIDSWISS LTD
- GERALKA PROJECT AG
- GERALKA PROJECT SA
- GERALKA PROJECT LTD
- GERALKA LTD
- GERALKA SA
- GERALKA AG
- Geralka SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour NIDSWISS SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005670506, Registre du commerce Nidwald, (150)
NIDSWISS SA, in Hergiswil (NW), CHE-103.114.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2022, Publ. 1005423924).
Statutenänderung:
31.01.2023.
Sitz neu:
Beckenried.
Domizil neu:
Rütenenstrasse 102, 6375 Beckenried.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Numéro de publication: HR02-1005423924, Registre du commerce Nidwald, (150)
NIDSWISS SA, in Hergiswil (NW), CHE-103.114.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2021, Publ. 1005147646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willimann, Urs Erich, von Beromünster, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matti, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005147646, Registre du commerce Nidwald, (150)
NIDSWISS SA, in Hergiswil (NW), CHE-103.114.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046389).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matti, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Beckenried, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.