À propos de Navayo International AG
- Navayo International AG a son siège social à Eschen et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Fourniture de services informatiques».
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 02.09.2021.
- À la même adresse comme Navayo International AG il sont inscrits 17 autres entreprises actives Cela comprend: Anteil.net GmbH, BEconsulting Establishment, BlueBird GmbH.
Direction (4)
Conseil d'administration
Gabor Szilard Kuti,
Dr. Zoltan Karpati,
Ralf Eberhard Martin
les plus récents personnes habilitée à signer
Gabor Szilard Kuti,
Dr. Zoltan Karpati,
Ralf Eberhard Martin
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Schaan
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine)
1.1 Zweck der Gesellschaft ist: , a) Beratung, Planung, Entwicklung, Projektierung, Projektmanagement, Dienstleistungen, Handel, Im- und Export im Bereich der Informations-Technologie, sowie der Sprach- und Datenkommunikation; , b) Betrieb und Handel von Hard- und Software, sowie Produkten mit verschlüsselter Kommunikation; , c) Beteiligung an andern Unternehmen im In- und Ausland; Erwerb, Haltung und Veräusserung von Grundstücken; , 1.2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte, die dem Zweck der Gesellschaft dienen können, auf eigene oder fremde Rechnung abzuschliessen. In diesem Rahmen sind alle Finanz- und Handelsgeschäfte, die Verwertung von Patenten und Lizenzen, die Veräusserung oder Belastung des Gesellschaftsvermögens einschliesslich des Ertrages, sowie die nicht gewerbliche Gewährung von Darlehen und Krediten zulässig.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Navayo International AG in Liquidation
- Secfone Aktiengesellschaft
- SJH Technology Establishment
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour Navayo International AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 9818/2021, (1)
Navayo International AG, in Schaan, FL-0002.208.805-6, Aktiengesellschaft.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Kuti, Gabor Szilard, StA: Ungarn, 5100 Jaszbereny, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Szilard, Gabor Kuti, 6456 Obergurgl, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 20220423, (1)
Handelsregister 31.12.2016, Navayo International AG, Schaan (FL-0002.208.805-6) Aktiengesellschaft Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Karpati, Dr. Zoltan, StA: Ungarn, 1011 Budapest, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martin, Ralf Eberhard, StA: Deutschland, 9494 Schaan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 20220315, (1)
Handelsregister 29.12.2016, Navayo International AG, Schaan (FL-0002.208.805-6) Aktiengesellschaft Firma bzw.
Name neu:
Navayo International AG. Übersetzung der Firma bzw.
des Namen neu:
Navayo International S.A. / Navayo International Ltd.. Aufhebung der amtlich verfügten Auflösung und Liquidation lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 28.12.2016. [gestrichen: Auflösung und Liquidation der Gesellschaft von Amtes wegen und Bestellung von Ralf Eberhard Martin, Im Fetzer 45a, 9494 Schaan, zum Liquidator lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 04.11.2016 (Art. 971 Abs. 1 Ziff. 3 PGR in Verbindung mit Art. 114 HRV).].Erloschene Angaben zur Verwaltung: Martin, Ralf Eberhard, StA: Deutschland, 9494 Schaan, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Szilard, Gabor Kuti, StA: Ungarn, 6456 Obergurgl, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Karpati, Dr. Zoltan, StA: Ungarn, 1011 Budapest, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.