Adresse
Chemin du Poste 18
1279 Chavannes-de-Bogis
Renseignements sur MY WATER SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MY WATER SA
- MY WATER SA de Chavannes-de-Bogis est active dans le domaine «Commerce de produits alimentaires» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 11.01.2019.
- Le 20.09.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-448.355.188.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.01.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Chavannes-de-Bogis
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.183.105-9
IDE/TVA
CHE-448.355.188
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'import-export, l'achat, la vente, la distribution et la commercialisation, en gros ou au détail, de tous types de marchandises et de biens notamment de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de denrées alimentaires ainsi que de produits dérivés du tabac; la société a également pour but l'exploitation de tout établissement public de café, bar, épicerie avec vente de tabac et articles de diverses natures s'y rapportant ainsi que toutes prestations de services et activités dans le domaine évènementiel, du divertissement et du tourisme y compris l'exploitation de restaurants, bars (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MY WATER SA
Numéro de publication: HR02-1005842049, Registre du commerce Vaud, (550)
MY WATER SA, à Chavannes-de-Bogis, CHE-448.355.188 (FOSC du 24.04.2023, p. 0/1005730803). Nuti Laurent, de Genève, à Versoix, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005730803, Registre du commerce Vaud, (550)
MY WATER SA, à Chavannes-de-Bogis, CHE-448.355.188 (FOSC du 16.01.2019, p. 0/1004543284). Dogan Hasan n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Perisan Inan, de Turquie, à Bogis-Bossey, est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR01-1004543284, Registre du commerce Vaud, (550)
MY WATER SA, à Chavannes-de-Bogis, Chemin du Poste 18, 1279 Chavannes-de-Bogis, CHE-448.355.188. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
18 décembre 2018.
But:
la société a pour but l'import-export, l'achat, la vente, la distribution et la commercialisation, en gros ou au détail, de tous types de marchandises et de biens notamment de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de denrées alimentaires ainsi que de produits dérivés du tabac;
la société a également pour but l'exploitation de tout établissement public de café, bar, épicerie avec vente de tabac et articles de diverses natures s'y rapportant ainsi que toutes prestations de services et activités dans le domaine évènementiel, du divertissement et du tourisme y compris l'exploitation de restaurants, bars (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel.
Administration:
Dogan Hasan, de Genève, au Grand-Saconnex, président, et Champion Pierre André, de Courrendlin, à Sion, tous deux avec signature individuelle. Selon déclaration du 18 décembre 2018, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.