Adresse
Gsteigstrasse 31
3800 Matten b. Interlaken
Renseignements sur MX Management AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MX Management AG
- MX Management AG avec son siège à Matten b. Interlaken est une Société anonyme du domaine «Service concernant conseil aux entreprises». MX Management AG est actif.
- La direction de l’entreprise MX Management AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 22.05.2008.
- Le 09.01.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise MX Management AG est inscrite sous l’IDI CHE-114.313.411.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.05.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Matten bei Interlaken
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.042.011-6
IDE/TVA
CHE-114.313.411
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Managementaufgaben und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen namentlich im Bereich Aviatik. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann im Im- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Lizenzen erwerben, halten und vergeben, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiliegen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Urs Küchler Treuhand AG | Alpnach | 28.05.2008 | 27.10.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MX Management AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005928848, Registre du commerce Berne, (36)
MX Management AG, in Matten bei Interlaken, CHE-114.313.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4368777).
Domizil neu:
Gsteigstrasse 31, 3800 Matten b. Interlaken.
Numéro de publication: 4368777, Registre du commerce Berne, (36)
MX Management AG, in Matten bei Interlaken, CHE-114.313.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2010, Publ. 5871378).
Domizil neu:
Hauptstrasse 28, 3800 Matten b. Interlaken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolland, Sandra, von Matten bei Interlaken, in Matten bei Interlaken, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Peter, von Wilderswil, in Wilderswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Balmer, Stefanie Brigitte Dr., deutsche Staatsangehörige, in Wilderswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5871378, Registre du commerce Berne, (36)
MX Management AG, in Matten bei Interlaken, CH-036.3.042.011-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2010, S. 6, Publ. 5629792). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urs Küchler Treuhand AG (CH-140.3.002.141-7), in Alpnach, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.