Renseignements sur Multirelax GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Multirelax GmbH
- Multirelax GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Autres commerces avec des biens divers. Le siège social se trouve à Root.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 11.12.2007.
- Le 12.10.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Multirelax GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.12.2007
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Root
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.788.344-1
IDE/TVA
CHE-113.978.022
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Import von sowie Handel mit elektronischen Geräten sowie Wellnessprodukten und Gesundheitsmöbeln, insbesondere aus dem asiatischen Raum; Beteiligungen; Erwerb oder Weiterveräusserung von Grundstücken.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Multirelax GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005310222, Registre du commerce Lucerne, (100)
Multirelax GmbH, in Luzern, CHE-113.978.022, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4201297).
Statutenänderung:
06.10.2021.
Sitz neu:
Root.
Domizil neu:
Luegstrasse 2, 6037 Root.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duong, Kiem Due, von Düdingen, in Root, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Meggen].
Numéro de publication: 4201297, Registre du commerce Lucerne, (100)
Multirelax GmbH, in Luzern, CHE-113.978.022, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176360).
Domizil neu:
Rankhofstrasse 4, 6006 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galliker, Stefan, von Willisau, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duong, Kiem Due, von Düdingen, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 7176360, Registre du commerce Lucerne, (100)
Multirelax GmbH, in Luzern, CH-100.4.788.344-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6966980).
Statutenänderung:
16.04.2013.
Domizil neu:
Maihofstrasse 98, 6006 Luzern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duong, Kiem Hao, von Wünnewil-Flamatt, in Ittigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duong, Kiem Due, von Düdingen, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Galliker, Stefan, von Willisau, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.