Renseignements sur Muller Machines SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Muller Machines SA
- Muller Machines SA a son siège social à Brügg BE et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce avec machines».
- La direction de l’entreprise Muller Machines SA qui a été fondée le 13.06.1940, se compose de 4 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 20.09.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-108.090.645.
- Entreprises avec la même adresse comme Muller Machines SA: Müller Group SA, Muller Révision SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Franca Macchia,
Laurent Müller,
Monica Esther Meyer-Bühler,
Michel Daniel Müller
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.06.1940
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brügg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.001.729-6
IDE/TVA
CHE-108.090.645
Secteur
Commerce avec machines
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but: l'achat et la vente de machines, d'outillage, d'appareils neufs et d'occasion, ainsi que toutes les opératlons financières et commerciales se rattachant directement ou indirectement à son commerce; l'achat, la vente et l'exploitation de tous brevets, licences, marques et procédés de la branche machines; la participation sous une forme quelconque à toutes entreprises commerciales ou industrielles en rapport avec la fabrication, l'achat, la vente, l'exportation et l'importation de machines, d'appareils et d'outillage; la représentation de maisons suisses et étrangères pour les produits ci-dessus désignés; la vente en consignation; l'achat, la gérance et la vente d'immeubles. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger et acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Brunner et Associés SA, société fiduciaire | Neuchâtel | 11.02.2016 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Neuchâtel | 29.05.2012 | 10.02.2016 | |
FHS Fidufisc SA | Biel/Bienne | <2004 | 16.03.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Müller Machines SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Muller Machines SA
Numéro de publication: HR02-1005841503, Registre du commerce Berne, (36)
Muller Machines SA, à Brügg, CHE-108.090.645, société anonyme (No. FOSC 217 du 08.11.2022, Publ. 1005599147).
Modification des statuts:
12.09.2023.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit ou par courrier électronique.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Tschumi, Corinne, de Niederbipp, à Biel/Bienne, avec procuration collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005599147, Registre du commerce Berne, (36)
Muller Machines SA, à Brügg, CHE-108.090.645, société anonyme (No. FOSC 47 du 08.03.2022, Publ. 1005422086).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Carbotti, Nico, ressortissant italien, à Biel/Bienne, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Macchia, Franca, de Therwil, à La Neuveville, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005422086, Registre du commerce Berne, (36)
Muller Machines SA, à Brügg, CHE-108.090.645, société anonyme (No. FOSC 147 du 31.07.2020, Publ. 1004949123).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Müller, Nadia, de Biel/Bienne, à Mörigen, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.