Renseignements sur MPW Diffusion Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MPW Diffusion Sàrl
- MPW Diffusion Sàrl a son siège social à Monthey et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce de biens de consommation».
- MPW Diffusion Sàrl a été fondée le 19.05.1995.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 27.09.2010. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VS avec l’IDI CHE-108.293.875.
- Il y a 9 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: L-AGENCE SA, Marbella SA, Matzar SA.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.05.1995
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Monthey
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.170.252-4
IDE/TVA
CHE-108.293.875
Secteur
Commerce de biens de consommation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Diffusion de tous produits cosmétiques et produits naturels; achat, vente, représentation, publicité, importation et exportation de tous biens de consommation; toutes opérations immobilières, financières, industrielles ou commerciales convergentes
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
AMV Conseils & Révision SA | Evionnaz | 21.09.2010 | 26.09.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- MPW Diffusion S.àr.l.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MPW Diffusion Sàrl
Numéro de publication: 5827454, Registre du commerce Valais, (621)
MPW Diffusion Sàrl, à Monthey, CH-550.0.170.252-4, société à responsabilité limitée (FOSC no 183 du 21.09.2010, p. 17, publ. 5819978). Selon déclaration du 21.07.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personne et signature radiée:
AMV Conseils & Révision SA, à Evionnaz (CH-550.0.155.901-2), organe de révision.
Numéro de publication: 5819978, Registre du commerce Valais, (621)
MPW Diffusion S.àr.l., à Monthey, CH-550.0.170.252-4, société à responsabilité limitée (FOSC no 128 du 05.07.2005, p. 22, publ. 2916272).
Modification des statuts:
21.07.2010.
Nouvelle raison sociale:
MPW Diffusion Sàrl.
Nouvelle adresse:
Avenue des Alpes 3, 1870 Monthey.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit.
Inscription ou modification de personne:
AMV Conseils & Révision SA, à Evionnaz (CH-550.0.155.901-2), organe de révision.
Numéro de publication: 2916272, Registre du commerce Valais
MPW Diffusion S.àr.l., à Monthey, CH-550.0.170.252-4, diffusion de tous produits cosmétiques et produits naturels, Société à responsabilité limitée (FOSC no 206 du 24.10.2002, p. 14, publ. 700104).
Inscription ou modification de personnes:
'Indivision Les hoirs de François Michelet', composée de Lydia Frizzell Michelet, veuve de François, et de Rebecca Michelet, de François, toutes deux à Monthey, indivision représentée par Lydia Frizzell Michelet susnommée, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 21'000.-- [précédemment: toutes deux à Chesières (Ollon)];
Frizzell Michelet née Stewart, Lydia, de Nendaz, à Monthey, gérante, avec signature individuelle [précédemment: à Chesières (Ollon)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.