Adresse
c/o Dr. R. Müller
Remigersteig 8
5200 Brugg AG
Renseignements sur MG Brugg AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MG Brugg AG
- MG Brugg AG avec son siège à Brugg AG est une Société anonyme du domaine «Services fiduciaires». MG Brugg AG est actif.
- La direction de l’entreprise MG Brugg AG est composée de une personne.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 07.02.2012, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-100.015.054.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.04.1998
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brugg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.019.375-0
IDE/TVA
CHE-100.015.054
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit und Verwaltung von Immobilien und Mobilien, Beratung und Treuhandfunktion; kann sich an gleichartigen und verwandten Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke und Liegenschaften erstellen, erwerben, verwalten und veräussern, Lizenzen erwerben, verkaufen und verwerten sowie Beratungen aller Art durchführen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Roland Gisiger AG | Frick | 02.08.2005 | 26.10.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MG Brugg AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6538110, Registre du commerce Argovie, (400)
MG Brugg AG, in Brugg, CH-400.3.019.375-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2006, S. 1, Publ. 3611850).
Statutenänderung:
10.01.2012.
Zweck neu:
Handel mit und Verwaltung von Immobilien und Mobilien, Beratung und Treuhandfunktion;
kann sich an gleichartigen und verwandten Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke und Liegenschaften erstellen, erwerben, verwalten und veräussern, Lizenzen erwerben, verkaufen und verwerten sowie Beratungen aller Art durchführen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Brief oder Fax) oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romberg, Theresia, von Niederrohrdorf, in Evilard, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3611850, Registre du commerce Argovie, (400)
MG Brugg AG, in Brugg, CH-400.3.019.375-0, Handel mit und Verwaltung von Immobilien und Mobilien usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2005, S. 1, Publ. 2957960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roland Gisiger AG, in Frick, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romberg, Theresia, von Niederrohrdorf, in Evilard, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2957960, Registre du commerce Argovie, (400)
MG Brugg AG, in Brugg, CH-400.3.019.375-0, Handel mit und Verwaltung von Immobilien und Mobilien usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2001, S. 6186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roland Mösch Treuhand, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roland Gisiger AG, in Frick, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.