À propos de Metrophon Distribution AG
- Metrophon Distribution AG a son siège social à Eschen, est actif et est active dans le domaine «Commerce de produits informatiques et de communication».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 10.08.2024.
- À la même adresse il existe 5 autres entreprises actives. Cela comprend: BALKAN STEEL INTERNATIONAL ESTABLISHMENT, Cyborg DMP GmbH, DEWOGES AG.
Direction (2)
Conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Eschen
Secteur
Commerce de produits informatiques et de communication
But (Langue d'origine)
1. Zweck der Gesellschaft ist: Vertrieb von Audio- bzw. audiovisuellen Produkten; Betrieb von Labels und Musikverlagen. Betrieb von Internetplattformen zur Distribution und Promotion von Audio- und audiovisuellen Produkten; Beteiligung oder dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen; Anlage des Gesellschaftsvermögens in mobile und immobile Werte; Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Marken, Lizenzen, Urheberrechten und anderen Vermögenswerten; Handel mit Waren aller Art. 2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte, die dem Zweck der Gesellschaft dienen können, auf eigene oder fremde Rechnung abzuschliessen. In diesem Rahmen sind alle Finanz- und Handelsgeschäfte, die Veräusserung oder Belastung des Gesellschaftsvermögens einschliesslich des Ertrages, sowie die nicht gewerbliche Gewährung von Darlehen und Krediten zulässig.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour Metrophon Distribution AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 11345/2024, (1)
Metrophon Distribution AG, in Eschen, FL-0002.669.771-4, Aktiengesellschaft.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
gelöscht.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Batliner, Manfred Johannes, StA: Liechtenstein, 9492 Eschen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5068/2023, (1)
Metrophon Distribution AG, in Eschen, FL-0002.669.771-4, Aktiengesellschaft.
Publikationsorgan neu:
Landeszeitungen.
Numéro de publication: 11770/2021, (1)
Metrophon Distribution AG, in Eschen, FL-0002.669.771-4, St. Luzi-Strasse 18, 9492 Eschen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.10.2021.
Zweck:
1.
Zweck der Gesellschaft ist:
Vertrieb von Audio- bzw. audiovisuellen Produkten;
Betrieb von Labels und Musikverlagen. Betrieb von Internetplattformen zur Distribution und Promotion von Audio- und audiovisuellen Produkten;
Beteiligung oder dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen;
Anlage des Gesellschaftsvermögens in mobile und immobile Werte;
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Marken, Lizenzen, Urheberrechten und anderen Vermögenswerten;
Handel mit Waren aller Art. 2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte, die dem Zweck der Gesellschaft dienen können, auf eigene oder fremde Rechnung abzuschliessen. In diesem Rahmen sind alle Finanz- und Handelsgeschäfte, die Veräusserung oder Belastung des Gesellschaftsvermögens einschliesslich des Ertrages, sowie die nicht gewerbliche Gewährung von Darlehen und Krediten zulässig.
Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 500.00.
Bilanzstichtag:
31. Dezember.
Sacheinlage:
CHF 50'000.00 durch Einbringung von 1kg Gold Nr. 679847 datiert vom 05. März 1986 zum Kurswert von CHF 52'454.00 per 18. Oktober 2021 gemäss Sacheinlagevertrag und Sachverständigenbericht vom 18. Oktober 2021.
Publikationsorgan:
Liechtensteiner Volksblatt. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation. Bei denjenigen Aktionären, welche ihre Adresse beim Verwaltungsrat hinterlegt haben, können Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen.
Angaben zur Verwaltung:
Batliner, Manfred Johannes, StA: Liechtenstein, 9492 Eschen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Delgardo, Marco, StA: Deutschland, 07560 Cala Millor, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leppers, Sven, StA: Deutschland, 07560 Cala Millor, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Forteum Trust reg., 9495 Triesen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.