Renseignements sur Metal-Art SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Metal-Art SA
- Metal-Art SA est actuellement actif et est dans le secteur Recycling. Le siège social se trouve à Veytaux.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 22.05.2024.
- L'IDE déclaré est CHE-335.080.277.
- Care Management Suisse Sàrl, Fondation Lambrecht, Meylan-Sahli Virginie ont la même adresse comme Metal-Art SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.02.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Veytaux
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.583.362-4
IDE/TVA
CHE-335.080.277
Secteur
Recycling
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'achat, la vente et le recyclage de tous métaux, quelle que soit leur forme (lingots, barres, déchets, crasses, copeaux, etc.), et de tous matériels neufs ou d'occasion se rapportant aux métaux. La société peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution d'emprunts souscrits par ses actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tout engagement financier, mettre ses biens en gage pour garantir toute créance.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Métal-Art SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Metal-Art SA
Numéro de publication: HR02-1006037262, Registre du commerce Vaud, (550)
Metal-Art SA, à Veytaux, CHE-335.080.277 (FOSC du 26.06.2023, p. 0/1005778194). Sannier Joëlle n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Michellod Patrizia, de et à Borex, est membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005777764, Registre du commerce Fribourg, (217)
Métal-Art SA, à Châtel-Saint-Denis, CHE-335.080.277 (FOSC du 13.02.2023, p. 0/1005676536). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Veytaux, sous la nouvelle raison sociale Metal-Art SA.
Numéro de publication: HR02-1005778194, Registre du commerce Vaud, (550)
Métal-Art SA, précédemment à Châtel-Saint-Denis, CHE-335.080.277 (FOSC du 13.02.2023, p. 0/1005676536). Statuts modifiés le 26.05.2023. Siège transféré à Veytaux.
Nouvelle adresse:
Avenue de Chillon 18, 1820 Veytaux.
Nouvelle raison de commerce:
Metal-Art SA.
Nouveau but:
la société a pour but l'achat, la vente et le recyclage de tous métaux, quelle que soit leur forme (lingots, barres, déchets, crasses, copeaux, etc.), et de tous matériels neufs ou d'occasion se rapportant aux métaux. La société peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution d'emprunts souscrits par ses actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tout engagement financier, mettre ses biens en gage pour garantir toute créance. Pralong Laurent René Hermann n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Sannier Joëlle, de France, à La Tour-de-Peilz, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.