Renseignements sur menticorp AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de menticorp AG
- menticorp AG de Appenzell est active dans le domaine «Fourniture de services informatiques» et est actif.
- L’entreprise a été fondée en 05.01.2004 et a une personne à la direction.
- Le 28.09.2016, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- menticorp AG est inscrite dans le canton AI sous l’IDI CHE-110.469.215.
- 2 marques ou demandes de marques ont été enregistrées par l'entreprise menticorp AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.01.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Appenzell
Registre du commerce
AI
Numéro au registre du commerce
CH-310.3.001.389-0
IDE/TVA
CHE-110.469.215
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung von Software für enterprise application, integration und die dazugehörigen Consultings- und Supportleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- oder Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Gesellschaftszweck zu erzielen sind. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sowie Urheberrechte, Patente und Lizenezen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
cmt ag | Appenzell | <2004 | 07.07.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
07.04.2008 | radiée | 54278/2008 | |
03.04.2008 | radiée | 53559/2008 |
Dernières notifications FOSC pour menticorp AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3078175, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
menticorp AG, in Appenzell, CHE-110.469.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1622025).
Domizil neu:
Ronis 5, 9050 Appenzell.
Numéro de publication: 1622025, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
menticorp AG, in Appenzell, CHE-110.469.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1591643).
Domizil neu:
Gaiserstrasse 4, 9050 Appenzell.
Numéro de publication: 1591643, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
menticorp AG, in Appenzell, CHE-110.469.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 4, Publ. 5123628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nisple, Emil, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urbanek, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Appenzell, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.