Renseignements sur Medizinisches Zentrum gleis d AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Medizinisches Zentrum gleis d AG
- Medizinisches Zentrum gleis d AG de Chur est active dans le domaine «Exploitation des cabinets médicaux et dentaires» et est actif.
- La direction de l’entreprise Medizinisches Zentrum gleis d AG qui a été fondée le 28.06.2007, se compose de 6 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 11.11.2022.
- L'IDE déclaré est CHE-113.708.296.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Beat Bardill,
Dr. med. Simona Tam Schwarzen,
Romano Cahannes,
Dr. Heidi Zinggeler Fuhrer,
Dr. med. Mark Randolf Däppen
les plus récents personnes habilitée à signer
Beat Bardill,
Dr. med. Simona Tam Schwarzen,
Björn Caviezel,
Romano Cahannes,
Dr. Heidi Zinggeler Fuhrer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.06.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Chur
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.010.211-1
IDE/TVA
CHE-113.708.296
Secteur
Exploitation des cabinets médicaux et dentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines medizinischen Zentrums einschliesslich der damit verbundenen Nebenerwerbe. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Adverta Treuhand AG | Chur | 26.06.2014 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Bardill Treuhand- + Unternehmensberatung | Chur | 05.03.2010 | 25.06.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Medizinisches Zentrum gleis d AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005602535, Registre du commerce Grisons
Medizinisches Zentrum gleis d AG, in Chur, CHE-113.708.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005282089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oechslin-Decurtins, Dr. Edith, von Trun, in Chur, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtsch, René, von Seewis im Prättigau und Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bardill, Beat, von Luzein, in Zizers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Däppen, Mark, von Riggisberg, in Trimmis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005282089, Registre du commerce Grisons
Medizinisches Zentrum gleis d AG, in Chur, CHE-113.708.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vonzun-Auer, Ursina Barbara, von Scuol, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tam Schwarzen, Dr. med. Simona, von Bregaglia, in Felsberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004730712, Registre du commerce Grisons, (350)
Medizinisches Zentrum gleis d AG, in Chur, CHE-113.708.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4002403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vonzun, Dr. Jachen, von Ardez, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vonzun-Auer, Ursina Barbara, von Scuol, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.