Renseignements sur Maxi-Markt M.Egger GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Maxi-Markt M.Egger GmbH
- Maxi-Markt M.Egger GmbH à St. Gallen est une Société à responsabilité limitée du domaine «Autres commerces avec des biens divers». Maxi-Markt M.Egger GmbH est actif.
- La direction se compose de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 15.03.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-101.127.282.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.12.1999
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
St. Gallen
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.4.047.277-5
IDE/TVA
CHE-101.127.282
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung eines Lebensmittelladens und Handel mit Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Champ Sport and Music Promotion GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Maxi-Markt M.Egger GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005701075, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Maxi-Markt M.Egger GmbH, in St. Gallen, CHE-101.127.282, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005450185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Margaretha, von Eggersriet, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Bruno Ignaz, von Eggersriet, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005450185, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Maxi-Markt M.Egger GmbH, in St. Gallen, CHE-101.127.282, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S.15, Publ. 4860052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truninger, Fabienne, von Marthalen, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Stefan Bruno, von Eggersriet, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Egger, Margaretha, von Eggersriet, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4860052, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Champ Sport and Music Promotion GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.047.277-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.1999, S. 8640).
Statutenänderung:
23.12.2008.
Firma neu:
Maxi-Markt M.Egger GmbH.
Domizil neu:
St.Georgen-Strasse 82, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Führung eines Lebensmittelladens und Handel mit Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Benno, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Reinhard, Hans, von Horw und St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Gemperli, Daniel, von Oberuzwil, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Trevisan, Serge, von Riehen, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Margaretha, von Eggersriet, in Abtwil SG (Gaiserwald), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Truninger, Fabienne, von Marthalen, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.