Adresse
c/o Dr. H. Blaser-Bräker
Tschiffeliweg 15
3422 Kirchberg BE
Renseignements sur Marc-Blaser-Stiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Marc-Blaser-Stiftung
- Marc-Blaser-Stiftung a son siège social à Kirchberg BE et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Marc-Blaser-Stiftung a été fondée le 15.05.1992.
- Le 09.05.2017, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-110.255.022.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Irène Eveline Staub-Hofstetter,
Beatrice Steck,
Dr. Hans Blaser,
Silvia Blaser-Bräker
les plus récents personnes habilitée à signer
Irène Eveline Staub-Hofstetter,
Beatrice Steck,
Dr. Hans Blaser,
Silvia Blaser-Bräker
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.05.1992
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Kirchberg (BE)
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.7.016.954-2
IDE/TVA
CHE-110.255.022
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt den humanitären Einsatz des 1985 im Dienste des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Angola verstorbenen Marc Ulrich Blaser fort und bezweckt: die weitere Unterstützung der drei aus dem Nachlass gegründeten und finanzierten Grundschulen: Ecole Primaire Publique Marc Blaser, Kpélé Elé, Togo, Westafrika, Dhungeshowari Primary School, Jiri, Nepal sowie Fundación Marc Blaser, Mariquita, Kolumbien; die Ausrichtung von Beiträgen an bestehende oder neu zu errichtende Hilfsprojekte in armen Ländern, namentlich in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Bildung, insbesondere Projekte in ländlichen Gebieten, deren Realisierung und Aufrechterhaltung die aktive Mitarbeit der einheimischen Bevölkerung erfordern; die finanzielle Unterstützung von Organisationen, die auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe, bzw. der technischen Zusammenarbeit tätig sind.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
von Graffenried AG Treuhand | Bern | 19.08.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Marc Blaser-Stiftung
- Blaser-Stiftung Marc
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Marc-Blaser-Stiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3510061, Registre du commerce Berne, (36)
Marc-Blaser-Stiftung, in Kirchberg (BE), CHE-110.255.022, Stiftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2015, Publ. 2379923).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seyed Jalali-Strahm, Regula, von Bern, in Jegenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub-Hofstetter, Irene, von Bern, in Kräiligen (Bätterkinden), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2379923, Registre du commerce Berne, (36)
Marc-Blaser-Stiftung, in Kirchberg BE, CHE-110.255.022, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2011, S. 4, Publ. 6025090).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Graffenried AG Treuhand (CHE-103.633.774), in Bern, Revisionsstelle [bisher: von Graffenried AG Treuhand (CH-035.3.000.277-9)].
Numéro de publication: 6025090, Registre du commerce Berne, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S. 5, publizierten TR-Eintrag Nr. 15'391 vom 29.09.2010. Marc Blaser-Stiftung, in Kirchberg BE, CH-035.7.016.954-2, Stiftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S. 5, Publ. 5838456).
Name neu:
Marc-Blaser-Stiftung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.