Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Siège principal
Autre filiales (9)
Renseignements sur Losinger Construction SA
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.09.1998
Radiation du registre du commerce
11.06.2010
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Delémont
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-670.9.001.758-5
IDE/TVA
CHE-339.686.622
Secteur
Bâtiments général
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exécution de travaux de construction et travaux de toutes sortes, ainsi que leur planification et coordination.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Losinger Construction AG
- Losinger SA, succursale de Delémont
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Losinger Construction SA
Numéro de publication: 5672444, Registre du commerce Jura, (670)
Losinger Construction SA, à Delémont, CH-670.9.001.758-5, Succursale (FOSC no 6 du 11.01.2010, p. 11, publ. 5435174).
avec siège principal à:
Köniz. Raison sociale radiée par suite de suppression de la succursale.
Numéro de publication: 5435174, Registre du commerce Jura, (670)
Losinger Construction SA, à Delémont, CH-670.9.001.758-5, Succursale (FOSC no 187 du 26.09.2008, p. 7, publ. 4667472).
avec siège principal à:
Köniz.
Inscription ou modification de personnes:
Chardonnereau, Pierre, de Kerns, à Meggen, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Perroud, Sylvie, de Vuisternens-devant-Romont, à Berne, avec procuration collective à deux;
Quinodoz, Steve, de Evolène, à Les Haudères (Evolène), avec procuration collective à deux.
Numéro de publication: 4667472, Registre du commerce Jura, (670)
Losinger Construction SA, à Delémont, CH-670.9.001.758-5, Succursale (FOSC no 7 du 11.01.2008, p. 8, publ. 4285602).
avec siège principal à:
Köniz.
Dispositions pour la succursale:
[A la suite de la modification du droit du Registre du commerce, et en application de l'article 110 al. 1 ORC, les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise sont radiées.].
Personnes et signatures radiées:
Brunschwig, Nicolas, de Genève, à Vandoeuvres, membre, avec signature collective à deux;
Hirt, Ulrich, de Tüscherz-Alfermée, à Berne, membre, avec signature collective à deux;
Jaccard, Philippe, de Sainte-Croix, à Pully, membre, avec signature collective à deux;
Barrier, Peter, de Zurich, à Zumikon, membre, avec signature collective à deux;
Gillmann, Jacques Yves, de France, à Köniz, président et administrateur-délégué, avec signature collective à deux;
Bonnave, Philippe, de France, à Gradignan (F), membre, avec signature collective à deux;
Desruelles, Martial, de France, à Vetraz-Monthoux (F), membre, avec signature collective à deux;
Bruderer, Monique, de Speicher, à Granges-Paccot, avec signature collective à deux;
Grangé, Pascal, de France, à Paris (F), membre, avec signature collective à deux;
Loyer, Alain, de France, à Saint-Sulpice (VD), directeur général adjoint, avec signature collective à deux limitée à la succursale;
Abdelatif, Karim, de France, à Prangins, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Capt, Alain, de Le Chenit, à Cheseaux-Noréaz, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Kauz, Sennen, de Wyssachen, à Nyon, directeur, avec signature collective à deux;
Flederer, Manfred, d'Allemagne, à Lausanne, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Vaquero, Martin, de Genève, à La Conversion (Lutry), directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Haas, Andrea, de Lucerne, à Schliern bei Köniz, avec signature collective à deux;
Jochem Herbaux, Anne, de Sion, à Pont-la-Ville, directrice adjointe, avec signature collective à deux;
Marazzi, Bruno, de Signau, à Berne, membre, avec signature collective à deux;
Mauguen, Pierre, de France, à Bellerive VD, membre de la direction, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Schaller, Thomas, de Wünnewil-Flamatt, à Tafers, directeur adjoint, avec signature collective à deux [précédemment: avec signature collective à deux limitée à la succursale];
Bléhaut, Etienne, de France, à Lausanne, directeur général adjoint, avec signature collective à deux.