Renseignements sur Logcons AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Logcons AG
- Logcons AG a son siège social à Steinach, est actif et est active dans le domaine «Fourniture de services informatiques».
- Logcons AG a 2 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 18.12.2015.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Logcons AG.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Beyond Standard GmbH, Timeless Innovation GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.03.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Steinach
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-300.4.015.182-3
IDE/TVA
CHE-112.800.568
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Logistik und Computersoftware, Entwicklung von Computersoftware sowie Handel mit Computerhard- und -software. Die Gesellschaft kann weitere Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiter veräussern, Patente und Lizenzen erwerben und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Logcons GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Logcons AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2549941, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Logcons AG, in Steinach, CHE-112.800.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2015, Publ. 2371189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scardina, Salvatore, von Oberuzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Ulrich Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Steinach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2371189, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Logcons GmbH, in Steinach, CHE-112.800.568, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, Publ. 1382359).
Statuten neu:
08.07.2015.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.07.2015 und Bilanz per 28.02.2015 mit Aktiven von CHF 907'855.94 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 299'587.65 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Logcons AG.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Logistik und Computersoftware, Entwicklung von Computersoftware sowie Handel mit Computerhard- und -software. Die Gesellschaft kann weitere Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiter veräussern, Patente und Lizenzen erwerben und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.07.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 06.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].[gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scardina, Salvatore, von Oberuzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwab, Ulrich Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schwab, Karl Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Langquaid (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1382359, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Logcons GmbH, bisher in Heiden, CHE-112.800.568, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2011, Publ. 6120048).
Gründungsstatuten:
02.03.2006.
Statutenänderung:
21.02.2014.
Sitz neu:
Steinach.
Domizil neu:
Seestrasse 14, 9323 Steinach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Ulrich Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Steinach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Heiden].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.