Adresse
chemin des Chantres 2 bis
1025 St-Sulpice VD
Renseignements sur Lodavin SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lodavin SA
- Lodavin SA est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à St-Sulpice VD.
- La direction de l’entreprise Lodavin SA qui a été fondée le 20.11.2009, se compose de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 18.10.2017.
- L'IDE déclaré est CHE-115.224.655.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.11.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Saint-Sulpice (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.063.735-4
IDE/TVA
CHE-115.224.655
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Le commerce de boissons, notamment de vin, de produits alimentaires ainsi que de tous produits relatifs au commerce de boissons.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lodavin SA
Numéro de publication: 3817861, Registre du commerce Vaud, (550)
Lodavin SA, à Saint-Sulpice (VD), CHE-115.224.655 (FOSC du 11.12.2014, p. 0/1874015). Delamadelaine Cédric n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Loparco Jean-Daniel, de Lausanne, à Bussigny.
Numéro de publication: 1874015, Registre du commerce Vaud, (550)
Lodavin SA, à Saint-Sulpice (VD), CHE-115.224.655 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Loparco Jean-Daniel n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. L'administrateur Loparco Angelo est nommé président.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Delamadeleine Cédric, de Poliez-Pittet, à Epalinges.
Numéro de publication: 6656810, Registre du commerce Vaud, (550)
Lodavin SA, à Pully, CH-550-1063735-4, commerce de boissons, notamment de vin, de produits alimentaires (FOSC du 26.11.2009, p. 17/5362712). Statuts modifiés le 17 avril 2012. Siège transféré à Saint-Sulpice (VD).
Nouvelle adresse:
chemin des Chantres 2 bis, 1025 St-Sulpice VD. Loparco Jean-Daniel, maintenant à Bussigny-près-Lausanne, est nommé président et continue à signer individuellement.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Loparco Angelo, de et à Crissier.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.