Renseignements sur Livta Liegenschaftsverwaltungs AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Livta Liegenschaftsverwaltungs AG
- Livta Liegenschaftsverwaltungs AG avec son siège à Unterseen est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Livta Liegenschaftsverwaltungs AG est actif.
- Livta Liegenschaftsverwaltungs AG a 3 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 27.06.2024.
- L’entreprise Livta Liegenschaftsverwaltungs AG est inscrite sous l’IDI CHE-106.537.380.
- Outre l’entreprise Livta Liegenschaftsverwaltungs AG il sont inscrits 5 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Bering AG, Zweigniederlassung Unterseen, Bettschen + Blumer Bauingenieure AG, Schärz Immobilien AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Thomas Marc Schärz,
Daniel Patrick Schärz,
Markus Andreas Schärz
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Marc Schärz,
Daniel Patrick Schärz,
Markus Andreas Schärz
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.12.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Unterseen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.001.719-9
IDE/TVA
CHE-106.537.380
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft sind Immobiliengeschäfte aller Art wie Erwerb, Verwaltung, Vermietung, Betreuung, Unterhalt und Veräusserung von Grundeigentum, Vermittlung von Liegenschaften, Erstellung von Bauten sowie Beteiligung an anderen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 03.10.2008 | 24.10.2022 | |
ath Treuhand GmbH | Meiringen | 27.10.2005 | 02.10.2008 | |
Lehmann + Bacher Treuhand AG | Meiringen | <2004 | 26.10.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Livag Liegenschaftsverwaltungs AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Livta Liegenschaftsverwaltungs AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006068549, Registre du commerce Berne, (36)
Livta Liegenschaftsverwaltungs AG, in Unterseen, CHE-106.537.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005590105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärz, Armin, von Därligen, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärz, Thomas Marc, von Därligen, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schärz, Daniel Patrick, von Därligen, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005590105, Registre du commerce Berne, (36)
Livta Liegenschaftsverwaltungs AG, in Unterseen, CHE-106.537.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3315727).
Statutenänderung:
12.10.2022.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Immobiliengeschäfte aller Art wie Erwerb, Verwaltung, Vermietung, Betreuung, Unterhalt und Veräusserung von Grundeigentum, Vermittlung von Liegenschaften, Erstellung von Bauten sowie Beteiligung an anderen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 18.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle;
Müller, Werner, von Lauterbrunnen, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärz, Armin, von Därligen, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schärz, Markus Andreas, von Därligen, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärz, Daniel Patrick, von Därligen, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3315727, Registre du commerce Berne, (36)
Livta Liegenschaftsverwaltungs AG, in Unterseen, CHE-106.537.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, Publ. 2326021).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärz, Thomas Marc, von Därligen, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Werner, von Lauterbrunnen, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.