Adresse
Route de la Neuveville 4
2525 Le Landeron
Renseignements sur Lirom Chapes SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lirom Chapes SA
- Lirom Chapes SA est active dans le secteur «Autres travaux de construction» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Le Landeron.
- Lirom Chapes SA a 3 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 05.12.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-103.860.235.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.11.1984
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Le Landeron
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.001.476-9
IDE/TVA
CHE-103.860.235
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but: l'exécution de chapes et d'isolations ainsi que tous travaux de bâtiment. Elle peut constituer des succursales et des filiales, participer à d'autres entreprises et exercer toute activité commerciale, financière et autre en rapport avec son but. Elle peut aussi acquérir, gérer et aliéner de la propriété foncière.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Neuchâtel | 05.12.2023 |
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Muller Christe & Associés SA | Neuchâtel | 26.05.2015 | 04.12.2023 | |
Brunner et Associés SA, société fiduciaire | Neuchâtel | 07.02.2014 | 25.05.2015 | |
Fiduciaire Fidac S.A., Bienne | Biel/Bienne | 03.05.2006 | 11.07.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Lirom Chapes AG
- Lirom Chape SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lirom Chapes SA
Numéro de publication: HR02-1005901766, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Lirom Chapes SA, Le Landeron, CHE-103.860.235 (FOSC du 30.01.2023, p. 0/1005665174). "Fiduciaire Muller Christe & Associés SA" (CHE-102.217.166) n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
"MAZARS SA" (CHE-463.790.686), succursale à Neuchâtel.
Numéro de publication: HR02-1005665174, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Lirom Chapes SA, Le Landeron, CHE-103.860.235 (FOSC du 01.12.2022, p. 0/1005617696). Romano Giorgio n'est plus directeur;
ses pouvoirs sont radiés. Savia Giuseppe, directeur, signe désormais individuellement.
Numéro de publication: HR02-1005617696, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Lirom Chapes SA, Le Landeron, CHE-103.860.235 (FOSC du 18.08.2022, p. 0/1005543536). Signature collective à deux a été conférée à Savia Giuseppe, d'Italie, à Montagny (FR), directeur. Procuration collective à deux a été conférée à Piedra Emilie, de Morlon, à La Grande Béroche.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.