Renseignements sur Linde Büttikon AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Linde Büttikon AG
- Linde Büttikon AG est actuellement actif et est dans le secteur Exploiter des etablissement de restauration. Le siège social se trouve à Büttikon AG.
- Linde Büttikon AG a 4 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 18.08.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-109.909.319.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Josef Karl Koch Sen.,
Bernadette Bregenzer-Christen,
Stefan Josef Köchli,
Gilbert Mohler
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.09.2002
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Büttikon
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.025.735-7
IDE/TVA
CHE-109.909.319
Secteur
Exploiter des etablissement de restauration
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Import und Verkauf von Weinen, Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln sowie Führen von Gastronomiebetrieben; kann Zweigniederlassungen errichten und sich bei Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RVW Revisions AG | Aarau | 17.06.2019 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 25.01.2010 | 13.02.2019 | |
Accontaris Treuhand AG | Zug | 05.02.2009 | 24.01.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Linde Büttikon GmbH
- Collage GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Linde Büttikon AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005819384, Registre du commerce Argovie, (400)
Linde Büttikon AG, in Büttikon, CHE-109.909.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083764).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Josef Karl, von Büttikon, in Büttikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bregenzer, Bernadette, von Ermensee, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köchli, Stefan, von Sarmenstorf, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005083764, Registre du commerce Argovie, (400)
Linde Büttikon AG, in Büttikon, CHE-109.909.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652777).
Statutenänderung:
19.01.2021.
Domizil neu:
Wohlerstrasse 52, 5619 Büttikon AG.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Numéro de publication: HR02-1004652777, Registre du commerce Argovie, (400)
Linde Büttikon AG, in Büttikon, CHE-109.909.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2019, Publ. 1004566687).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregenzer, Bernadette, von Ermensee, in Büttikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohler, Gilbert, deutscher Staatsangehöriger, in Büttikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RVW Revisions AG (CHE-106.048.773), in Aarau, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.