Renseignements sur LichtNetz 23 AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LichtNetz 23 AG
- LichtNetz 23 AG a son siège social à Altendorf et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Téléphone et télécommunication».
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 06.09.2022.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 08.09.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-157.017.978.
- Outre l’entreprise LichtNetz 23 AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Elektrizitätsversorgung Altendorf AG, Malergeschäft Bertenghi.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Thomas Strüby,
Pirmin Steinegger-Fries,
Dr. Philipp Dobler,
Thomas Hiltbrunner
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Strüby,
Pirmin Steinegger-Fries,
Dr. Philipp Dobler,
Thomas Hiltbrunner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.09.2022
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Altendorf
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.3.031.410-6
IDE/TVA
CHE-157.017.978
Secteur
Téléphone et télécommunication
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Handel im Bereich Kommunikationsnetze. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
HMR Revisionsgesellschaft AG | Zürich | 09.09.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LichtNetz 23 AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005833888, Registre du commerce Schwyz, (130)
LichtNetz 23 AG, in Altendorf, CHE-157.017.978, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2022, Publ. 1005558342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Claude-Alain, von Moosleerau, in Jonen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strüby, Thomas, von Ingenbohl, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005558342, Registre du commerce Schwyz, (130)
LichtNetz 23 AG, in Altendorf, CHE-157.017.978, Etzelstrasse 7, 8852 Altendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.09.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Handel im Bereich Kommunikationsnetze. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Steinegger, Pirmin, von Altendorf, in Altendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dobler, Philipp, von Schübelbach, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltbrunner, Thomas, von Wyssachen, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher, Claude-Alain, von Moosleerau, in Jonen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HMR Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.367.206), in Zürich, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.