Renseignements sur Lehmann Transports SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Lehmann Transports SA
- Lehmann Transports SA avec son siège à Loveresse est actif. Lehmann Transports SA est active dans le domaine «Transport routier de personnes et marchandises».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 22.06.1978.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 23.05.2016.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-107.921.947.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.06.1978
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Loveresse
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.001.442-0
IDE/TVA
CHE-107.921.947
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une entreprise de transports routiers.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Arista Fiduciaire SA | Biel/Bienne | 23.05.2016 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Arn Erich | Mörigen | 03.12.1997 | 22.05.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Lehmann Transports SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2844265, Registre du commerce Berne, (36)
Lehmann Transports SA, à Loveresse, CHE-107.921.947, société anonyme (No. FOSC 61 du 28.03.2007, Publ. 3859600).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Erich Arn, à Biel/Bienne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Arista Fiduciaire SA ( CHE-114.812.016), à Biel/Bienne, organe de révision.
Numéro de publication: 3859600, Registre du commerce Berne, (36)
Lehmann Transports SA, à Loveresse, CH-073.3.001.442-0, exploitation d'une entreprise de transports routiers, société anonyme (FOSC no 233 du 03.12.1997, p. 8718).
Personnes et signatures radiées:
Lehmann, Manuela, de Langnau im Emmental, à Loveresse, administratrice, avec signature individuelle;
Lehmann-Christen, Marcelle, de Langnau im Emmental, à Loveresse, administratrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Lehmann, Walter, de Langnau im Emmental, à Loveresse, secrétaire, avec signature individuelle [précédemment: administrateur].
Registre du commerce Berne, (36)
Lehmann Transports S.A., à Loveresse, exploitation d'une entreprise de transports routiers (FOSC du 11.03.1988, no59, p.974).
Modification des statuts:
14.11.1997. Adaptation des statuts au nouveau droit des sociétés anonymes.
Nouveau capital-actions:
fr.100000 (jusqu'ici fr.50000), entièrement libéré.
Actions:
100 actions nominatives de fr.1000 (jusqu'ici 50 actions nominatives de fr.1000). Modification des dispositions statutaires concernant la transmissibilité des actions nominatives.
Communications aux actionnaires:
par écrit. Autres modifications des statuts non soumises à publication.
Organe de révision:
Erich Arn, à Bienne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.