À propos de Lazarus Hilfswerk - LHW e.V.
- Lazarus Hilfswerk - LHW e.V. a son siège social à Ruggell, est actif et est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Lazarus Hilfswerk - LHW e.V. a été fondée le 17.11.2011.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 16.09.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
Direction (2)
Conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Ruggell
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine)
Förderung und Erfüllung hospitalischer, karitativer und/oder sozialer Aufgaben. Unterstützung von Hilfskräften und Bevölkerung in Krisensituationen. Neufassung der Statuten lt. Beschluss der Generalversammlung vom 04.03.2023. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Präsident oder zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein. Sowohl der Präsident mit Einzelzeichnungsrecht, der restliche Vorstand mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour Lazarus Hilfswerk - LHW e.V.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 14536/2023, (1)
Lazarus Hilfswerk - LHW e.V., in Ruggell, FL-0002.386.192-9, Verein.
Statutenänderung:
04.03.2023.
Zweck neu:
Förderung und Erfüllung hospitalischer, karitativer und/oder sozialer Aufgaben. Unterstützung von Hilfskräften und Bevölkerung in Krisensituationen. Neufassung der Statuten lt. Beschluss der Generalversammlung vom 04.03.2023.
Allgemeine Vertretungsregelung:
Der Präsident oder zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein. Sowohl der Präsident mit Einzelzeichnungsrecht, der restliche Vorstand mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Jäger, Thomas, StA: Deutschland, 9491 Ruggell, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schwalm, Daniela, StA: Schweiz, 9487 Gamprin-Bendern, Kassierin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Schnitzer, Yevheniya, StA: Liechtenstein, 9491 Ruggell, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sieber, Sabine Viktoria, StA: Österreich, 9491 Ruggell, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sieber, Sabine, 6842 Koblach, Aktuarin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 20233932, (1)
Handelsregister 02.02.2018, Lazarus Hilfswerk - LHW e.V., Vaduz (FL-0002.386.192-9) Verein Erloschene Angaben zur Verwaltung: Borger, Martin, StA: Österreich, 6780 Schruns, Kassier des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Schwalm, Daniela, StA: Schweiz, 9487 Gamprin-Bendern, Kassierin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 20201618, (1)
Handelsregister 28/10/2015, Lazarus Hilfswerk - LHW e.V., Vaduz (FL-0002.386.192-9) Verein Erloschene Angaben zur Verwaltung: Blaser, Daniel Peter, StA: Schweiz, 9496 Balzers, Kassier des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Borger, Martin, StA: Österreich, 6780 Schruns, Kassier des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.