Renseignements sur LATUMONT SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de LATUMONT SA
- LATUMONT SA a son siège social à Cadro et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce de détail de produits des loisirs».
- La direction de l’entreprise LATUMONT SA qui a été fondée le 28.11.2005, se compose de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 04.04.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-112.651.966.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.11.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lugano
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-514.3.029.711-9
IDE/TVA
CHE-112.651.966
Secteur
Commerce de détail de produits des loisirs
But (Langue d'origine)
Il commercio, la consulenza ed il noleggio di veicoli ed imbarcazioni in generale. La consulenza commerciale in genere, la consulenza nel settore informatico, nella formazione, orientamento e coaching.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
VERITAL SA in liquidazione | Lugano | 12.07.2007 | 09.02.2016 | |
TALENTURE SA | Lugano | 02.12.2005 | 11.07.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- LATUMONT SA in liquidazione
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour LATUMONT SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006000953, Registre du commerce Tessin, (501)
LATUMONT SA, in Lugano, CHE-112.651.966, società anonima (Nr. FUSC 24 del 03.02.2022, Pubbl. 1005396810).
Nuovo recapito:
c/o Stefano Muttini, Via Dassone 7, 6965 Cadro.
Numéro de publication: HR02-1005396810, Registre du commerce Tessin, (501)
LATUMONT SA, in Lugano, CHE-112.651.966, società anonima (Nr. FUSC 15 del 22.01.2021, Pubbl. 1005081270).
Statuti modificati:
24.01.2022.
Nuovo scopo:
Il commercio, la consulenza ed il noleggio di veicoli ed imbarcazioni in generale. La consulenza commerciale in genere, la consulenza nel settore informatico, nella formazione, orientamento e coaching.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Numéro de publication: HR02-1005081270, Registre du commerce Tessin, (501)
LATUMONT SA, in Lugano, CHE-112.651.966, società anonima (Nr. FUSC 115 del 17.06.2020, Pubbl. 1004912946).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ducoli, Daniele, da Manno, in Bedano, amministratore unico, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Muttini, Stefano, cittadino italiano, in Cadro (Lugano), amministratore unico, con firma individuale.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.