Adresse
c/o Murg Flums Energie
Alte Staatsstrasse 14
8877 Murg
Renseignements sur Kraftwerke Unterterzen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Kraftwerke Unterterzen AG
- Kraftwerke Unterterzen AG a son siège social à Murg et est actif. Elle opère dans le domaine «Production et approvisionnement en électricité».
- L’entreprise a été fondée en 29.12.1988 et a 6 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 14.12.2022.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Kraftwerke Unterterzen AG est le suivant : CHE-101.998.199.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Murg Flums Energie, Murgsee AG.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Cornelius Loser,
Reto Sidler,
Reto Zuglian,
René Truninger,
Roman Schneider
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.12.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Quarten
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.029.337-3
IDE/TVA
CHE-101.998.199
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb, Unterhalt und gegebenenfalls Erneuerung der Kraftwerke und Übertragungsanlagen, die zur Nutzung der Wasserkräfte erforderlich sind. Die Gesellschaft kann ablaufende Wassernutzungsrechte neu erwerben, Liegenschaften erwerben, belasten und verkaufen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 20.07.2017 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | St. Gallen | 26.08.2008 | 19.07.2017 | |
Ostschweizerische Revisionsgesellschaft AG | St. Gallen | 09.08.2005 | 25.08.2008 | |
Ostschweizerische Treuhand-Gesellschaft AG | St. Gallen | <2004 | 08.08.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kraftwerke Unterterzen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005628169, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kraftwerke Unterterzen AG, in Quarten, CHE-101.998.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2021, Publ. 1005270682).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuglian, Reto, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell (Schwende)]. [Anpassung betr. Wohnort aufgrund Bezirksfusion].
Numéro de publication: HR02-1005270682, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kraftwerke Unterterzen AG, in Quarten, CHE-101.998.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005245407).
Domizil neu:
c/o Murg Flums Energie, Alte Staatsstrasse 14, 8877 Murg.
Numéro de publication: HR02-1005245407, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Kraftwerke Unterterzen AG, in Quarten, CHE-101.998.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tramèr, Adriano, von Val Müstair, in Pfungen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Titus, von Quarten, in Murg (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barbisch, Christoph, von Gams und Quarten, in Murg (Quarten), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loser, Cornelius, genannt Cornel, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sidler, Reto, von Küssnacht (SZ), in Mühlehorn (Glarus Nord), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuglian, Reto, von Appenzell, in Appenzell (Schwende), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truninger, René, von Wiesendangen, in Bad Ragaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.