Renseignements sur Koller & Morger AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Koller & Morger AG
- Koller & Morger AG est actuellement actif et est dans le secteur Serrurerie, forge et atelier. Le siège social se trouve à Flawil.
- Koller & Morger AG a 2 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 06.01.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Koller & Morger AG est le suivant : CHE-108.055.353.
- Entreprises avec la même adresse comme Koller & Morger AG: B. Herzog Blechbearbeitung und Apparatebau, I.D.J. Holding AG, Sema Technics AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.01.1983
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Flawil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.022.129-7
IDE/TVA
CHE-108.055.353
Secteur
Serrurerie, forge et atelier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Presswerks, den Apparatebau sowie den Betrieb eines Lasercenters einschliesslich der Besorgung aller dazugehörigen Nebengeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Thalmann Treuhand AG | Weinfelden | 30.12.2021 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Intactus Treuhand AG | Zug | 07.03.2011 | 29.12.2021 | |
OBT AG, Filiale St. Gallen | St. Gallen | 13.03.2008 | 06.03.2011 | |
inspecta experts ag | St. Gallen | <2004 | 12.03.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Koller & Morger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005646013, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Koller & Morger AG, in Flawil, CHE-108.055.353, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2021, Publ. 1005371200).
Statutenänderung:
22.12.2022.
Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 576 Namenaktien zu CHF 125.00 (Stimmrechtsaktien), 28 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)].
Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Martin, von Wiesendangen und Teufen (AR), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martic, Dario, kroatischer Staatsangehöriger, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Germann, Annamarie, von Muolen, in Lömmenschwil (Häggenschwil), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005371200, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Koller & Morger AG, in Flawil, CHE-108.055.353, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963502).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intactus Treuhand AG (CH-170.3.015.293-9), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004963502, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Koller & Morger AG, in Flawil, CHE-108.055.353, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881360).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Annamarie, von Muolen, in Lömmenschwil (Häggenschwil), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.