Renseignements sur Keller Drogerien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Keller Drogerien AG
- Keller Drogerien AG a son siège social à Luzern et est actif. Elle opère dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction se compose de 5 personnes. L'entreprise a été fondée le 30.09.2009.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 18.10.2022. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-115.111.867.
- Hertenstein-Drogerie AG, OM-INK TATTOO Marinovic ont la même adresse comme Keller Drogerien AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Ferdinand Keller,
Gertrud Keller-Stäuble,
Chantal Keller,
Nadine Christen
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.09.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.790.596-0
IDE/TVA
CHE-115.111.867
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Halten von Beteiligungen aller Art, insbesondere im Bereich Drogerien; Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Erstellung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften; Tätigung von Patent-, Lizenz- und anderen Immaterialgüterrechtsgeschäften.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger | Rothenburg | 06.10.2009 | 08.08.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Keller Drogerien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005585324, Registre du commerce Lucerne, (100)
Keller Drogerien AG, in Luzern, CHE-115.111.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlin-Keller, Michelle, von Kerns und Freienbach, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Nadine, von Freienbach, in Ingenbohl, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Keller, Nadine].
Numéro de publication: 3687397, Registre du commerce Lucerne, (100)
Keller Drogerien AG, in Luzern, CHE-115.111.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, Publ. 5280088). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.07.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger, in Rothenburg (CH-100.2.786.770-6), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5280088, Registre du commerce Lucerne, (100)
Keller Drogerien AG, in Luzern, CH-100.3.790.596-0, Hertensteinstrasse 43, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.09.2009.
Zweck:
Halten von Beteiligungen aller Art, insbesondere im Bereich Drogerien;
Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Erstellung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften;
Tätigung von Patent-, Lizenz- und anderen Immaterialgüterrechtsgeschäften.
Aktienkapital:
CHF 480'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 480'000.--.
Aktien:
480'000 Namenaktien zu CHF 1.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.09.2009 übernimmt die Gesellschaft von Ferdinand Keller, von Freienbach, in Ingenbohl, alle 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Impuls Drogerie Küsnacht AG, in Küsnacht ZH (CH-020.3.022.227-5) zum Preis von CHF 100'000.--, alle 180 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Mythen-Drogerie AG, in Schwyz (CH-130.0.000.410-3) zum Preis von CHF 180'000.-- und alle 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Hertenstein-Drogerie AG, in Luzern (CH-100.3.008.705-7) zum Preis von CHF 200'000.--, alles im Gesamtwerte und zum Gesamtpreise von CHF 480'000.--, wofür 480'000 Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Form).
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert.
Eingetragene Personen:
Keller, Ferdinand, 1947, von Freienbach, in Ingenbohl, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Keller, Gertrud, von Freienbach, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Keller, Chantal, von Freienbach, in Ingenbohl, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Ferdinand, 1972, von Freienbach, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Nadine, von Freienbach, in Ingenbohl, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlin-Keller, Michelle, von Kerns und Freienbach, in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger, in Rothenburg (CH-100.2.786.770-6), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.