Renseignements sur Hertenstein-Drogerie AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Hertenstein-Drogerie AG
- Hertenstein-Drogerie AG est active dans le secteur «Farmacia» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Luzern.
- La direction se compose de 2 personnes.
- Le 19.12.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Hertenstein-Drogerie AG est inscrite sous l’IDI CHE-107.249.015.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Keller Drogerien AG, OM-INK TATTOO Marinovic.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.01.1966
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.008.705-7
IDE/TVA
CHE-107.249.015
Secteur
Farmacia
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung einer Drogerie; Beteiligungen; Erwerb, Veräusserung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Acton Revisions AG | Zug | 19.12.2023 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger GmbH | Rothenburg | 23.08.2017 | 18.12.2023 | |
Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger | Rothenburg | 30.01.2007 | 22.08.2017 | |
Treuhand & Beratungs AG Luzern in Liquidation | Luzern | <2004 | 29.01.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hertenstein-Drogerie AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005913897, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hertenstein-Drogerie AG, in Luzern, CHE-107.249.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2017, Publ. 3710221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger GmbH (CHE-202.713.075), in Rothenburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acton Revisions AG (CHE-101.865.078), in Zug, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3710221, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hertenstein-Drogerie AG, in Luzern, CHE-107.249.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2009, Publ. 4822132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger, in Rothenburg (CH-100.2.786.770-6), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger GmbH (CHE-202.713.075), in Rothenburg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4822132, Registre du commerce Lucerne, (100)
Hertenstein-Drogerie AG, in Luzern, CH-100.3.008.705-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2007, S. 9, Publ. 3750444).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Gertrud, von Freienbach, in Ingenbohl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Ferdinand, von Freienbach, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Chantal, von Freienbach, in Ingenbohl, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger, in Rothenburg (CH-100.2.786.770-6), Revisionsstelle [bisher: Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger, in Rothenburg].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.