Renseignements sur JEUNESSE EN MISSION
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de JEUNESSE EN MISSION
- JEUNESSE EN MISSION a son siège social à Rolle et est actif. Elle opère dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction se compose de 5 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 25.06.2020. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI JEUNESSE EN MISSION.
Direction (5)
les plus récents membres du comité
Martin Bauert,
Elaine Leakey,
Stéphane Unger,
Susanna Schär,
Paul Marsh
les plus récents personnes habilitée à signer
Martin Bauert,
Elaine Leakey,
Stéphane Unger,
Susanna Schär,
Paul Marsh
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.07.1973
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Rolle
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.129.500-9
IDE/TVA
CHE-104.816.952
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Annoncer le message de l'Evangile dans le monde entier, en particulier en Suisse romande.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Jeunesse en Mission
- Jeunesse en mission - Youth with a Mission - Jugend mit einer Mission.
- Jeunesse en mission
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour JEUNESSE EN MISSION
Numéro de publication: HR02-1004920606, Registre du commerce Vaud, (550)
JEUNESSE EN MISSION, à Rolle, CHE-104.816.952 (FOSC du 16.03.2016, p. 0/2727165). Schneider Rolf, Fleury Olivier et Stettler Marc ne sont plus membres du comité;
leur signature est radiée. Bauert Martin, qui n'est plus secrétaire, est nommé vice-président et continue de signer collectivement à deux, désormais sans restriction.
Nouveaux membre du comité avec signature collective à deux, avec le/la président(e) ou le/la vice-président(e):
Leakey Elaine, du Royaume-Uni, secrétaire, et Unger Stéphane, de Valeyres-sous-Ursins, tous deux à Burtigny.
Numéro de publication: HR02-1004865885, Registre du commerce Vaud, (550)
JEUNESSE EN MISSION, à Rolle, CHE-104.816.952 (FOSC du 16.03.2016, p. 0/2727165). Marsh Paul est désormais à Oron.
Numéro de publication: 2727165, Registre du commerce Vaud, (550)
JEUNESSE EN MISSION, à Rolle, CHE-104.816.952 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Suter Heinz et Lack Eliane ne sont plus membres du comité;
leur signature est radiée. Marsh Paul, qui n'est plus vice-président, est élu président. Schneider Rolf, désormais de et à Yverdon-les-Bains, est élu vice-président;
il continue de signer collectivement à deux, désormais sans restriction. Stettler Marc, membre du comité, n'est plus trésorier.
Nouveaux membres du comité avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président:
Bauert Martin, de Bubikon, à Essertines-sur-Rolle, secrétaire, Schär Susanna, de Trubschachen, à Burtigny, trésorière, et Fleury Olivier, de Val Terbi, à Buchillon.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.