Renseignements sur Jauch Optik GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Jauch Optik GmbH
- Jauch Optik GmbH a son siège social à Altdorf UR et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Autres commerces avec des biens divers».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 06.02.2004.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 17.11.2009. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce UR avec l’IDI CHE-110.519.853.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.02.2004
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Altdorf (UR)
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-120.4.001.960-6
IDE/TVA
CHE-110.519.853
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Augenoptikgeschäftes, welches insbesondere spezialisiert ist auf Sehberatungen, Brillen- und Kontaktlinsenanpassung; kann Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen aller Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Jauch Optik GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5347550, Registre du commerce Uri, (120)
Jauch Optik GmbH, in Altdorf UR, CH-120.4.001.960-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 27, Publ. 4785414).
Domizil neu:
Gitschenstrasse 2a, 6460 Altdorf UR.
Numéro de publication: 4785414, Registre du commerce Uri, (120)
Jauch Optik GmbH, in Altdorf UR, CH-120.4.001.960-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2004, S. 13, Publ. 2114778).
Statutenänderung:
10.12.2008.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Andreas, von Köniz, in Altdorf UR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Ralf, von Köniz, in Altdorf UR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schattdorf und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 2114778, Registre du commerce Uri, (120)
Jauch Optik GmbH, in Altdorf UR, Tellsgasse 13, 6460 Altdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
5.02.2004.
Zweck:
Betrieb eines Augenoptikgeschäftes, welches insbesondere spezialisiert ist auf Sehberatungen, Brillen- und Kontaktlinsenanpassung;
kann Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen aller Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Werner Jauch', nämlich den Geschäftsbereich Augenoptik, gemäss Bilanz vom 31.12.2003 zum Preise von höchstens CHF 252'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Wenger, Ralf, von Köniz, in Schattdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Wenger, Andreas, von Köniz, in Altdorf UR, Gesellschafter und Direktor, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.