Adresse
c/o Hugo Meier
Gewerbestrasse 3
8708 Männedorf
Renseignements sur ISOCOMP AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ISOCOMP AG
- ISOCOMP AG a son siège social à Männedorf et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Autres commerces avec des biens divers».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 31.10.1997.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 16.06.2011.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-108.686.967.
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Boris Lopes Costa Beratung, H.A.M. Hugo A. Meier, Messebau, Samadi Martin, Samadi Technik.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.10.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Männedorf
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.020.185-7
IDE/TVA
CHE-108.686.967
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel, Herstellung, Import und Export von Baustoffen, Handel mit Gütern aller Art; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
tb metall AG | Grüningen | <2004 | 07.12.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ISOCOMP AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6207460, Registre du commerce Zurich, (20)
ISOCOMP AG, in Männedorf, CH-020.3.020.185-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2010, S. 25, Publ. 5929770).
Statutenänderung:
03.06.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 19.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Numéro de publication: 5929770, Registre du commerce Zurich, (20)
ISOCOMP AG, in Männedorf, CH-020.3.020.185-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 06.11.1997, S. 8077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Bubikon AG, in Bubikon, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zurich, (20)
ISOCOMP AG, in Männedorf, c/o Hugo Meier, Gewerbestrasse 3, 8708 Männedorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
8.10.1997, 29.10.1997.
Zweck:
Handel, Herstellung, Import und Export von Baustoffen, Handel mit Gütern aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF100.¬.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die im Aktienregister eingetragenen Adressen.
Eingetragene Personen:
Meier, Hugo, von Obergösgen, in Männedorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meier-Stamm, Joy, von Obergösgen, in Männedorf, mit Einzelprokura;
Treuhand Bubikon AG, in Bubikon, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.