Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur IpsoTrade GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.05.2012
Radiation du registre du commerce
03.07.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Wollerau
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.011.229-1
IDE/TVA
CHE-284.466.397
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erstellung und Betrieb einer elektronischen Handelsplattform für Waren und Dienstleistungen (e-commerce), Handel mit Waren jeglicher Art sowie Verwaltung, Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IpsoTrade GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2248699, Registre du commerce Schwyz, (130)
IpsoTrade GmbH, in Wollerau, CHE-284.466.397, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1962655). Aktiven und Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die ipsoWorld AG, in Wollerau (CHE- 430.929.003), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 1962655, Registre du commerce Schwyz, (130)
IpsoTrade GmbH, in Wollerau, CHE-284.466.397, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, Publ. 1700635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnimann, Sandro, von Emmen und Ruswil, in Emmen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matuszek, Markus, von Erlinsbach AG, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1700635, Registre du commerce Schwyz, (130)
IpsoTrade GmbH, in Wollerau, CHE-284.466.397, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2014, Publ. 1480889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Andreas, von Bülach, in Egg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matuszek, Markus, von Erlinsbach AG, in Rüschlikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.