Renseignements sur International Trading Company (Switzerland) SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de International Trading Company (Switzerland) SA
- International Trading Company (Switzerland) SA est une Société anonyme basée à Cugy VD. International Trading Company (Switzerland) SA appartient au secteur «Autres commerces avec des biens divers» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise International Trading Company (Switzerland) SA est composée de 2 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 25.05.2021.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise International Trading Company (Switzerland) SA est le suivant : CHE-116.082.292.
- La base de données IPI contient actuellement 2 marques pour l'entreprise International Trading Company (Switzerland) SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.10.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Cugy (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.076.425-4
IDE/TVA
CHE-116.082.292
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La production, l'import, l'export et la vente directe, au détail ou en gros, de tout article non-alimentaire et alimentaire sur le marché suisse, européen et international (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
10.08.2011 | radiée | 62080/2010 | |
10.08.2011 | radiée | 62079/2010 |
Dernières notifications FOSC pour International Trading Company (Switzerland) SA
Numéro de publication: HR02-1005191233, Registre du commerce Vaud, (550)
International Trading Company (Switzerland) SA, à Cugy (VD), CHE-116.082.292 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100.
Numéro de publication: 7064670, Registre du commerce Vaud, (550)
International Trading Company (Switzerland) SA, à Lausanne, CH-550-1076425-4, production, import, export et vente directe, au détail ou en gros, de tout article non-alimentaire et alimentaire (FOSC du 24.11.2010, p. 18/5908964). Statuts modifiés le 24 janvier 2013. Siège transféré à Cugy (VD).
Nouvelle adresse:
route de Montheron 8 D, 1053 Cugy VD. Ruggiero Piero n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Di Martino Sara, qui n'est plus vice-présidente, est nommée présidente et signe désormais individuellement. Arcoria Nicoló signe désormais individuellement.
Numéro de publication: 5908964, Registre du commerce Vaud, (550)
International Trading Company (Switzerland) SA, à Lausanne, CH-550-1076425-4, la production, l'import, l'export et la vente directe de tout article non-alimentaire et alimentaire (FOSC du 19.10.2010, p. 16/5859636). Ruggiero Piero est nommé président et signe désormais collectivememt à deux.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Di Martino Sara, de Bellinzone, à Auboranges, vice-présidente, et Arcoria Nicoló, de Bellinzone, à Auboranges, directeur.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.