Renseignements sur Inhavest AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Inhavest AG
- Inhavest AG est une Société anonyme basée à Burgdorf. Inhavest AG appartient au secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif.
- Inhavest AG a été fondée le 14.06.2016.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 22.01.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-252.997.259.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.06.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Burgdorf
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.067.346-9
IDE/TVA
CHE-252.997.259
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann für Verbindlichkeiten von mit ihr verbundenen Gesellschaften und Personen Darlehen gewähren und Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich die Gewährung von Pfandrechten an oder der fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder der Gewährung von Garantien jeglicher Art, auch unentgeltlich.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CORE Revision AG | Bern | 05.01.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 17.06.2016 | 04.01.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Inhavest Ltd
- Inhavest SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Inhavest AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005939828, Registre du commerce Berne, (36)
Inhavest AG, in Burgdorf, CHE-252.997.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Gerhard, von Erlinsbach (AG), in Jegenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Jürg Alain, von Thal, in Burgdorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Förster, Helge, deutscher Staatsangehöriger, in Kassel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Welzel, Tobias Lars, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005182454, Registre du commerce Berne, (36)
Inhavest AG, in Burgdorf, CHE-252.997.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4233851).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Gerhard, von Erlinsbach (AG), in Jegenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lutz, Jürg Alain, von Thal, in Burgdorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4233851, Registre du commerce Berne, (36)
Inhavest AG, in Burgdorf, CHE-252.997.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746743).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CORE Revision AG (CHE-101.335.923), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Cotting Revisions AG (CHE-101.335.923)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.