Renseignements sur Infona AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Infona AG
- Infona AG a son siège social à Wohlen AG et est actif. Elle opère dans le domaine «Fourniture de services informatiques».
- Infona AG a 0 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 28.08.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AG avec l’IDI CHE-430.089.811.
- Outre l’entreprise Infona AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Ludwig Haustechnik AG, Strohmaier GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.05.2022
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wohlen (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.451.067-5
IDE/TVA
CHE-430.089.811
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft ist spezialisiert auf die Entwicklung von Software und künstlicher Intelligenz sowie den Verkauf von damit verbundenen Produkten. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen im Bereich Marketing, Grafik, Animation und Informationstechnologie anbieten. Die Gesellschaft hat die Befugnis, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland zu eröffnen, sich an anderen in- und ausländischen Unternehmen zu beteiligen, ähnliche oder verwandte Unternehmen zu erwerben oder sich mit solchen zu fusionieren. Darüber hinaus kann sie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Verbindung stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art zu erwerben, zu verwalten, zu belasten und zu veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Infona GmbH
- Infona Sàrl
- Rockford Studios GmbH
- Infona Sagl
- Rockford Studios Ltd liab Co
- Infona Ltd liab Co
- Rockford Studios Sagl
- Rockford Studios Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Infona AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006116420, Registre du commerce Argovie, (400)
Infona AG, in Wohlen (AG), CHE-430.089.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2024, Publ. 1006051299).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Yara Barbara, von Moosleerau, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006051299, Registre du commerce Argovie, (400)
Infona AG, in Wohlen (AG), CHE-430.089.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864698).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürki, Ralph Mario Alexander, von Zürich, in Weiach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Yara Barbara, von Moosleerau, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005864698, Registre du commerce Argovie, (400)
Infona GmbH, in Wohlen (AG), CHE-430.089.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005646164).
Statutenänderung:
29.09.2023. 29.09.2023. 29.09.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.09.2023 und Bilanz per 31.03.2023 mit Aktiven von CHF 25'314.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'484.40 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 2'000 Namenaktien zu CHF 50.00.
Firma neu:
Infona AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Domizil neu:
Gewerbering 10, 5610 Wohlen AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft ist spezialisiert auf die Entwicklung von Software und künstlicher Intelligenz sowie den Verkauf von damit verbundenen Produkten. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen im Bereich Marketing, Grafik, Animation und Informationstechnologie anbieten. Die Gesellschaft hat die Befugnis, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland zu eröffnen, sich an anderen in- und ausländischen Unternehmen zu beteiligen, ähnliche oder verwandte Unternehmen zu erwerben oder sich mit solchen zu fusionieren. Darüber hinaus kann sie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Verbindung stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art zu erwerben, zu verwalten, zu belasten und zu veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 50.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Delia, von Auenstein, in Wohlen (AG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Ralph Mario Alexander, von Zürich, in Weiach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.