Renseignements sur Inferno AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Inferno AG
- Inferno AG a son siège social à Chur, est actif et est active dans le domaine «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions».
- Inferno AG a été fondée le 12.04.1999.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 28.06.2021.
- L'IDE déclaré est CHE-102.868.286.
- Il y a 6 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Alpina Immo Invest AG, Alpina Reederei AG, ALPINA REEDEREI BETEILIGUNGS AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.04.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Chur
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.006.492-9
IDE/TVA
CHE-102.868.286
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung und Management von Hotel- und Restaurantbetrieben im In- und Ausland; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Grischa Verwaltungs AG | Chur | <2004 | 13.02.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Inferno AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005230388, Registre du commerce Grisons
Inferno AG, in Chur, CHE-102.868.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2011, S.10, Publ. 6031524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupp-Däscher, Georg, von Pfäfers und Chur, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupp, Claudio, von Pfäfers, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rupp, Daniela, von Pfäfers, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6031524, Registre du commerce Grisons, (350)
Inferno AG, in Chur, CH-350.3.006.492-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.1999, S. 2476).
Statutenänderung:
04.02.2011.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grischa Verwaltungs AG, in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupp-Däscher, Georg, von Pfäfers und Chur, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Pfäfers];
Rupp, Claudio, von Pfäfers, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Malix].
Registre du commerce Grisons, (350)
Inferno AG, in C h u r, Bondastrasse 32, 7000 Chur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.04.1999.
Zweck:
Führung und Management von Hotel- und Restaurantbetrieben im In- und Ausland;
die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1 000.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen:
Rupp-Däscher, Georg, von Pfäfers, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rupp, Claudio, von Pfäfers, in Malix, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Grischa Verwaltungs AG, in Chur, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.