Adresse
Avenue des Grandes-Communes 6
1213 Petit-Lancy
Renseignements sur Ineg Management SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ineg Management SA
- Ineg Management SA avec son siège à Petit-Lancy est une Société anonyme du domaine «Gestion d’entreprise et administration». Ineg Management SA est actif.
- La direction de l’entreprise Ineg Management SA qui a été fondée le 30.01.2006, se compose de 4 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 13.09.2024.
- L'IDI d'entreprise est CHE-112.743.568.
- Caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de Induni & Cie SA et des sociétés affiliées, DGC SA, Fondation de prévoyance du personnel de Induni & Cie SA et des sociétés affiliées ont la même adresse comme Ineg Management SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.01.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lancy
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.250.006-0
IDE/TVA
CHE-112.743.568
Secteur
Gestion d’entreprise et administration
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toute activité d'administration et de gestion.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PKF Fiduciaire Neuchâtel SA | Neuchâtel | 16.10.2020 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Agence Y. Lanoir & Cie SCM | Neuchâtel | 05.06.2015 | 15.10.2020 | |
Serratus SA en liquidation | Corcelles-Cormondrèche | 03.02.2006 | 04.06.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ineg Management SA
Numéro de publication: HR02-1006129714, Registre du commerce Genève, (660)
Ineg Management SA, à Lancy, CHE-112.743.568 (FOSC du 06.08.2024, p. 0/1006101357). Nouvelle raison sociale du réviseur. PKF Fiduciaire Neuchâtel SA (CHE-390.646.287).
Numéro de publication: HR02-1006101357, Registre du commerce Genève, (660)
Ineg Management SA, à Lancy, CHE-112.743.568 (FOSC du 27.08.2021, p. 0/1005279607). Signature collective à deux a été conférée à Muller Laurent, de France, à Carouge (GE).
Numéro de publication: HR02-1005279607, Registre du commerce Genève, (660)
Ineg Management SA, à Lancy, CHE-112.743.568 (FOSC du 05.05.2021, p. 0/1005170686). Gallay Emmanuelle est maintenant domiciliée à Aubonne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.