Adresse
Avenue des Grandes-Communes 6
1213 Petit-Lancy
Renseignements sur DGC SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DGC SA
- DGC SA à Petit-Lancy est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». DGC SA est actif.
- DGC SA a 4 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 13.09.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise DGC SA est inscrite sous l’IDI CHE-113.794.456.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Caisse de prévoyance en faveur du personnel ouvrier de Induni & Cie SA et des sociétés affiliées, Fondation de prévoyance du personnel de Induni & Cie SA et des sociétés affiliées, Induni & Cie SA.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Emmanuelle Gallay,
Marco Danz,
Christian Ernst Danz,
Robert Gallay
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.08.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lancy
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.2.139.007-1
IDE/TVA
CHE-113.794.456
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Prise et détention de participations dans toutes sociétés de capitaux, achat et vente de participations, ainsi qu'activités s'y rapportant, à l'exception d'activités soumises à la LFAIE.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PKF Fiduciaire Neuchâtel SA | Neuchâtel | 02.12.2019 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Agence Y. Lanoir & Cie SCM | Neuchâtel | 12.06.2015 | 01.12.2019 | |
Serratus SA en liquidation | Corcelles-Cormondrèche | 06.09.2007 | 24.06.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- DGC HOLDING SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DGC SA
Numéro de publication: HR02-1006129689, Registre du commerce Genève, (660)
DGC SA, à Lancy, CHE-113.794.456 (FOSC du 16.11.2023, p. 0/1005887038).
Nouvelle raison sociale du réviseur:
PKF Fiduciaire Neuchâtel SA (CHE-390.646.287).
Numéro de publication: HR02-1005887038, Registre du commerce Genève, (660)
DGC SA, à Lancy, CHE-113.794.456 (FOSC du 08.11.2021, p. 0/1005329274). Danz Kirsten n'est plus administratrice;
ses pouvoirs sont radiés.
Numéro de publication: HR02-1005329274, Registre du commerce Genève, (660)
DGC SA, à Lancy, CHE-113.794.456 (FOSC du 27.08.2021, p. 0/1005279585). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives;
par décision de l'assemblée générale du 27.07.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion.
Capital-actions:
CHF 403'000, libéré à concurrence de CHF 403'000, divisé en 403 actions de CHF 1'000, nominatives. La clause statutaire relative à l'apport est supprimée conformément à l'art. 628, al. 4 CO.
Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 27.07.2021.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.