Renseignements sur IMT Masken und Teilungen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de IMT Masken und Teilungen AG
- IMT Masken und Teilungen AG a son siège social à Greifensee et est actif. Elle opère dans le domaine «Production de verre et céramique».
- La direction de l’entreprise IMT Masken und Teilungen AG qui a été fondée le 12.10.1990, se compose de 5 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 18.12.2020.
- L'IDI d'entreprise est CHE-106.686.732.
- L'entreprise IMT Masken und Teilungen AG possède actuellement 2 marques ou applications enregistrées.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Prof. Dr. Lutz Rissing,
Rahel Martina Günsberg,
Winfried Arens,
Eugen Gossauer,
Peter Kirkegaard
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.10.1990
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Greifensee
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.902.850-7
IDE/TVA
CHE-106.686.732
Secteur
Production de verre et céramique
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von elektronischen Geräten und Systemen, Peripheriegeräten, Präzisionsteilungen, mikrolithografischen Erzeugnissen und verwandten Artikeln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 24.10.2017 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 24.12.2008 | 23.10.2017 | |
Rekonta Revisions AG | Zürich | <2004 | 23.12.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Baumer IMT Industrielle Messtechnik AG
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
05.02.2001 | actif | 07853/2000 | |
IMT | 05.02.2001 | actif | 07852/2000 |
Dernières notifications FOSC pour IMT Masken und Teilungen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005051411, Registre du commerce Zurich, (20)
IMT Masken und Teilungen AG, in Greifensee, CHE-106.686.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauswirth, Michael, von Oeschgen, in Rüti ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rieck, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004672022, Registre du commerce Zurich, (20)
IMT Masken und Teilungen AG, in Greifensee, CHE-106.686.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2017, Publ. 3826811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sesselmann, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Tittmoning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kleeb, Markus, von Zürich, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rissing, Prof. Dr. Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirkegaard, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arens, Winfried, deutscher Staatsangehöriger, in Sirnach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Fischenthal];
Günsberg, Rahel, von Glarus, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rieck, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3826811, Registre du commerce Zurich, (20)
IMT Masken und Teilungen AG, in Greifensee, CHE-106.686.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1276837).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirkegaard, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Männedorf];
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;
Arens, Winfried, deutscher Staatsangehöriger, in Fischenthal, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Uster].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.