Renseignements sur immowerk tu ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de immowerk tu ag
- immowerk tu ag a son siège social à Bern, est actif et est active dans le domaine «Bâtiments général».
- La direction de l’entreprise immowerk tu ag est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 20.12.2005.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 06.01.2017. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-112.689.816.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Pia Campanile,
Gianclaudio Campanile,
Patrizia Ornella Campanile,
Stefania Laura Campanile
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.12.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.035.719-8
IDE/TVA
CHE-112.689.816
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Total- und Generalunternehmung, die Planung und die Erstellung von Hoch- und Tiefbauten, den Handel mit Immobilien, Projektmanagement sowie Immobilien- und Finanzdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand- und Beratungsbüro Hans-Peter Schwab | Toffen | 27.12.2005 | 22.12.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour immowerk tu ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3263903, Registre du commerce Berne, (36)
immowerk tu ag, in Bern, CHE-112.689.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1897879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michetti, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campanile, Pia, von Bern, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Campanile, Gianclaudio, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Campanile, Patrizia Ornella, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campanile, Stefania Laura, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1897879, Registre du commerce Berne, (36)
immowerk tu ag, in Bern, CHE-112.689.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2013, Publ. 988813).
Statutenänderung:
17.12.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Total- und Generalunternehmung, die Planung und die Erstellung von Hoch- und Tiefbauten, den Handel mit Immobilien, Projektmanagement sowie Immobilien- und Finanzdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 17.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- und Beratungsbüro Hans-Peter Schwab, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campanile, Gianclaudio, von Bern, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Michetti, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Campanile, Pia, von Bern, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 988813, Registre du commerce Berne, (36)
immowerk tu ag, in Bern, CH-035.3.035.719-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2011, Publ. 6432744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Witschi, Bendicht, von Wiggiswil, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.