Gianclaudio Campanile
domicilié à Bern, de Bern Mandats actifs: Noah Vini GmbH, immowerk tu ag et plus Connecté à: André Sascha Curti, Bruno Tringaniello, Pia Campanile et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gianclaudio Campanile" à jour.Vous suivez maintenant "Gianclaudio Campanile".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gianclaudio Campanile" à jour.Vous suivez maintenant "Gianclaudio Campanile".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gianclaudio Campanile
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gianclaudio Campanile
Commerce de produits alimentaires
Bâtiments général
Service concernant conseil aux entreprises
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Commerce de produits alimentaires
Bâtiments général
Service concernant conseil aux entreprises
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Gianclaudio Campanile
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gianclaudio Campanile
Numéro de publication: HR02-1005112072, Registre du commerce Zoug, (170)
Sareno Immobilien und Management AG, in Baar, CHE-102.370.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020, Publ. 1004973009). Mit Erklärung vom 15.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidra-Treuhand AG (CHE-107.175.374), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campanile, Gianclaudio, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Campanile, Pia, von Bern, in Bern, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004973866, Registre du commerce Berne, (36)
Cinquecento Vini GmbH, in Fahrni, CHE-433.485.534, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835708).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sareno Immobilien und Management AG (CHE-102.370.684), in Baar, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Swiss Prime Investment Group AG (CHE-113.854.443), in Baar, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Prasciolu, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Fahrni b. Thun (Fahrni), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Campanile, Gianclaudio, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tringaniello, Bruno, von Belp und Baar, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3263903, Registre du commerce Berne, (36)
immowerk tu ag, in Bern, CHE-112.689.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1897879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michetti, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campanile, Pia, von Bern, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Campanile, Gianclaudio, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Campanile, Patrizia Ornella, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campanile, Stefania Laura, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.