Renseignements sur Immobilier Buchard SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Immobilier Buchard SA
- Immobilier Buchard SA à Leytron est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Immobilier Buchard SA est actif.
- La direction de l’entreprise Immobilier Buchard SA est composée de 11 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 28.02.1994.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 30.08.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Immobilier Buchard SA est inscrite dans le canton VS sous l’IDI CHE-107.477.496.
- À la même adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: Buchard Atelier-Carrosserie Bus&Cars SA, Holding Buchard SA, Régional Buchard SA.
Direction (11)
les plus récents membres du conseil d'administration
Céline Udriot,
Jean Michel Albert Buchard,
Emmanuel Paul Bonvin,
Raymond Carrupt,
Danièle Buchard Buchard
les plus récents personnes habilitée à signer
Céline Udriot,
Jean Michel Albert Buchard,
Julien Jean-Bernard Droz,
François Robert Buchard,
Emmanuel Paul Bonvin
Organe de gestion
Julien Jean-Bernard Droz,
François Robert Buchard,
Grégoire-Nestor-René Buthey,
Jacques-Antoine Magnenat,
Julien Fallet
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.02.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Leytron
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.002.125-4
IDE/TVA
CHE-107.477.496
CHE-449.772.867 TVA
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toutes activités dans le domaine de l'immobilier, notamment investissement, promotion, gestion, location et courtage (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 28.03.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CEFIMA SA - Fiduciaire de Leytron | Leytron | <2004 | 27.03.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Voyages Buchard SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Immobilier Buchard SA
Numéro de publication: HR02-1005827134, Registre du commerce Valais, (621)
Immobilier Buchard SA, à Leytron, CHE-107.477.496, société anonyme (No. FOSC 143 du 26.07.2022, Publ. 1005529623).
Inscription ou modification de personne(s):
Udriot, Céline, de Monthey, à Chardonne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005529623, Registre du commerce Valais, (621)
Immobilier Buchard SA, à Leytron, CHE-107.477.496, société anonyme (No. FOSC 114 du 16.06.2021, Publ. 1005219377).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Emery, Nicolas, de Lens, à Sion, membre de la direction, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Buchard, Jean Michel Albert, de Leytron, à Leytron, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Mudry, Danièle Josiane, de Riddes, à Sion, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature;
Droz, Julien Jean-Bernard, de Orsières, à Savièse, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Fallet, Julien, de Val-de-Ruz, à Fully, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire (hors-conseil), membre de la direction, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: HR02-1005219377, Registre du commerce Valais, (621)
Immobilier Buchard SA, à Leytron, CHE-107.477.496, société anonyme (No. FOSC 161 du 22.08.2018, Publ. 4428723).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Buchard, Jean-Albert, de Leytron, à Leytron, président, avec signature collective à deux;
Buchard, Nicole, de Leytron, à Leytron, administratrice, avec signature collective à deux;
Coudray née Buchard, Marie-José, de Chamoson, à Leytron, administrateur, avec signature collective à deux;
Udriot, Anne Françoise Véronique, de Leytron, à Leytron, administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Carrupt, Raymond, de Chamoson, à Chamoson, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bonvin, Emmanuel Paul, de Lens, à Sion, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Buchard née Buchard, Danièle, de Leytron, à Leytron, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux];
Fallet, Julien, de Val-de-Ruz, à Fully, secrétaire (hors-conseil), membre de la direction, avec signature collective à deux;
Buchard, François Robert, de Leytron, à Martigny, directeur général, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec un administrateur];
Buthey, Grégoire-Nestor-René, de Fully, à Saillon, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Emery, Nicolas, de Lens, à Sion, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Magnenat, Jacques-Antoine, de Vaulion, à Chamoson, membre de la direction, avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.