Renseignements sur Buchard Atelier-Carrosserie Bus&Cars SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Buchard Atelier-Carrosserie Bus&Cars SA
- Buchard Atelier-Carrosserie Bus&Cars SA est une Société anonyme basée à Leytron. Buchard Atelier-Carrosserie Bus&Cars SA appartient au secteur «Commerce et réparation des automobiles et motos» et est actuellement actif.
- Buchard Atelier-Carrosserie Bus&Cars SA a été fondée le 16.08.2018.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 30.08.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VS avec l’IDI CHE-363.375.039.
- Outre l’entreprise Buchard Atelier-Carrosserie Bus&Cars SA il sont inscrits 4 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Holding Buchard SA, Immobilier Buchard SA, Régional Buchard SA.
Direction (11)
les plus récents membres du conseil d'administration
Céline Udriot,
Jean Michel Albert Buchard,
Emmanuel Paul Bonvin,
Raymond Carrupt,
Danielle Buchard
les plus récents personnes habilitée à signer
Céline Udriot,
Jean Michel Albert Buchard,
Julien Jean-Bernard Droz,
François Robert Buchard,
Emmanuel Paul Bonvin
Organe de gestion
Julien Jean-Bernard Droz,
François Robert Buchard,
Grégoire-Nestor-René Buthey,
Jacques-Antoine Magnenat,
Julien Fallet
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.08.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Leytron
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.009.415-6
IDE/TVA
CHE-363.375.039
CHE-449.772.867 TVA
Secteur
Commerce et réparation des automobiles et motos
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation et gestion d'un garage, comprenant notamment la vente, l'achat, la réparation et l'entretien de tous véhicules; commerce de pièces détachées; carrosserie, dépannage et toutes activités convergentes (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 21.08.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Buchard Atelier-Carrosserie Bus&Cars SA
Numéro de publication: HR02-1005827131, Registre du commerce Valais, (621)
Buchard Atelier-Carrosserie Bus&Cars SA, à Leytron, CHE-363.375.039, société anonyme (No. FOSC 143 du 26.07.2022, Publ. 1005529619).
Inscription ou modification de personne(s):
Udriot, Céline, de Monthey, à Chardonne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005529619, Registre du commerce Valais, (621)
Buchard Atelier-Carrosserie Bus&Cars SA, à Leytron, CHE-363.375.039, société anonyme (No. FOSC 114 du 16.06.2021, Publ. 1005219374).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Emery, Nicolas, de Lens, à Sion, membre de la direction, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Buchard, Jean Michel Albert, de Leytron, à Leytron, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Mudry, Danièle Josiane, de Riddes, à Sion, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature;
Droz, Julien Jean-Bernard, de Orsières, à Savièse, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Fallet, Julien, de Val-de-Ruz, à Fully, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire (hors-conseil), membre de la direction, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: HR02-1005219374, Registre du commerce Valais, (621)
Buchard Atelier-Carrosserie Bus&Cars SA, à Leytron, CHE-363.375.039, société anonyme (No. FOSC 249 du 24.12.2018, Publ. 1004529975).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Buchard, Jean Michel Albert, de Leytron, à Leytron, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Buchard, Nicole Huguette, de Leytron, à Leytron, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Coudray, Marie José, de Chamoson et Leytron, à Leytron, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Udriot, Anne Françoise Véronique, de Leytron, à Leytron, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Carrupt, Raymond, de Chamoson, à Chamoson, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bonvin, Emmanuel Paul, de Lens, à Sion, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Buchard, Danielle, de Leytron, à Leytron, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Fallet, Julien, de Val-de-Ruz, à Fully, secrétaire (hors-conseil), membre de la direction, avec signature collective à deux;
Buchard, François Robert, de Leytron, à Martigny, directeur général, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec un membre];
Buthey, Grégoire-Nestor-René, de Fully, à Saillon, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Emery, Nicolas, de Lens, à Sion, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec un membre];
Magnenat, Jacques-Antoine, de Vaulion, à Chamoson, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux avec un membre].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.