Adresse
c/o Christophe Markovic
Rue du Clos-de-Bulle 5
1004 Lausanne
Renseignements sur Immauborget Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Immauborget Sàrl
- Immauborget Sàrl est actuellement actif et est dans le secteur Viabilisation de terrains. Le siège social se trouve à Lausanne.
- La direction de l’entreprise Immauborget Sàrl est composée de une personne.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 11.12.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce VD est le suivant: CHE-458.237.969.
- Biobati Sàrl, Endine Properties Sàrl, Immobatiaz Sàrl ont la même adresse comme Immauborget Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.03.2021
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.195.410-2
IDE/TVA
CHE-458.237.969
Secteur
Viabilisation de terrains
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'exécution, directement ou par l'intermédiaire de sous-traitants, de tous travaux de construction, d'entretien, de transformation et de rénovation d'immeubles, l'importation, l'exportation, la distribution et le commerce de matériaux, produits et objets en rapport ainsi que l'achat, la mise en valeur et la vente d'immeubles et de droits immobiliers de toute nature, mais à l'exclusion d'opérations prohibées par la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société peut: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Immauborget Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005906813, Registre du commerce Vaud, (550)
Immauborget Sàrl, à Lausanne, CHE-458.237.969 (FOSC du 06.11.2023, p. 0/1005877742). Chappuis Joachim, sans signature, qui n'est plus associé, cède ses 100 parts de CHF 100 à Markovic Christophe, désormais titulaire de 200 parts de CHF 100, maintenant avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005877742, Registre du commerce Vaud, (550)
Immauborget Sàrl, à Lausanne, CHE-458.237.969 (FOSC du 31.03.2021, p. 0/1005138966).
Nouvelle adresse:
Rue du Clos-de-Bulle 5, c/o Christophe Markovic, 1004 Lausanne. Vulliemin Lionel n'est plus gérant;
sa signature est radiée. Markovic Christophe, maintenant de Lausanne, est nommé gérant et engage désormais la société par sa signature individuelle.
Numéro de publication: HR01-1005138966, Registre du commerce Vaud, (550)
Immauborget Sàrl, à Lausanne, Avenue de Valmont 18, c/o Lionel Vulliemin, 1010 Lausanne, CHE-458.237.969. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
17.03.2021.
But:
la société a pour but l'exécution, directement ou par l'intermédiaire de sous-traitants, de tous travaux de construction, d'entretien, de transformation et de rénovation d'immeubles, l'importation, l'exportation, la distribution et le commerce de matériaux, produits et objets en rapport ainsi que l'achat, la mise en valeur et la vente d'immeubles et de droits immobiliers de toute nature, mais à l'exclusion d'opérations prohibées par la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE).
La société peut:
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés sans signature:
Chappuis Joachim, de Cuarnens, à Oron, avec 100 parts de CHF 100, et Markovic Christophe, de France, à Lausanne, avec 100 parts de CHF 100.
Gérant:
Vulliemin Lionel, de Pomy, à Lausanne, avec signature individuelle.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 17.03.2021, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.