Renseignements sur idée coopérative Genossenschaft
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de idée coopérative Genossenschaft
- idée coopérative Genossenschaft a son siège social à Bern et est actif. Elle opère dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Il y a 9 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le 13.08.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-178.116.149.
- ALSTOM Network Schweiz AG, B&K Home Entertainment GmbH, Biedermann AG Advokatur + Notariat sont inscrites à la même adresse.
Direction (9)
les plus récents membres de l'administration
Cédric Laurent Christmann,
Katrin Emmenegger,
Belinda Walther Weger,
Christian Hofer,
Giorgio Albisetti
les plus récents personnes habilitée à signer
Cédric Laurent Christmann,
Katrin Emmenegger,
Belinda Walther Weger,
Christian Hofer,
Giorgio Albisetti
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.01.2020
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-100.6.809.065-0
IDE/TVA
CHE-178.116.149
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache die Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe durch die Schaffung von adäquaten Rahmenbedingungen zum Erhalt und der Weiterentwicklung der genossenschaftlichen Rechtsform, der Alleinstellungsmerkmale einer Genossenschaft sowie deren wirtschaftlicher Potentiale. Die Genossenschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Langenthal | 24.01.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- idée coopérative società cooperativa
- idée coopérative société cooperative
- IG Genossenschaftsunternehmen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour idée coopérative Genossenschaft
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006105276, Registre du commerce Berne, (36)
idée coopérative Genossenschaft, in Bern, CHE-178.116.149, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Marcel Christoph Dr., von Eggersriet, in Wettingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christmann, Cédric, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005807161, Registre du commerce Berne, (36)
idée coopérative Genossenschaft, in Bern, CHE-178.116.149, Genossenschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2022, Publ. 1005540766).
Domizil neu:
Casinoplatz 8, 3011 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoop, Henrik, von Dozwil, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ostermundigen];
Leuenberger, Sophie, von Horw, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Numéro de publication: HR02-1005540766, Registre du commerce Berne, (36)
idée coopérative Genossenschaft, in Bern, CHE-178.116.149, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375642).
Statutenänderung:
30.05.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupp, Hans, von Steffisburg, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strauss, Dorothea Rose, deutsche Staatsangehörige, in Stallikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Katrin, von Granges-Paccot, in Bern, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Albisetti, Giorgio, von Balerna, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Christian, von Langnau im Emmental, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Töpperwien Küffer, Nicole, von Veytaux, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther Weger, Belinda, von Goms, in Ortschwaben (Wohlen bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.