Renseignements sur IBW Installationen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de IBW Installationen AG
- IBW Installationen AG a son siège social à Wohlen AG et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres travaux de construction».
- L’entreprise a été fondée en 28.04.1945 et a 4 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 22.12.2020. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AG avec l’IDI CHE-107.136.351.
- IB Wohlen AG, IBW Energie AG, IBW Technik AG ont la même adresse comme IBW Installationen AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Luca Dastoli,
Domenic Philipp,
Peter Lehmann,
Marc Andreas Wüst
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.04.1945
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wohlen (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.002.574-4
IDE/TVA
CHE-107.136.351
CHE-116.316.716 TVA
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Elektroinstallationen, Solartechnik, Telekommunikation, Gebäudeleitsysteme, EDV-Netzwerke und Sicherheitsanlagen sowie Ausführung aller damit verbundenen Tätigkeiten; kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Immobilien erwerben, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 20.05.2009 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Exacta Treuhand AG in Liquidation | Wohlen (AG) | <2004 | 19.05.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Seiler AG Fischbach
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour IBW Installationen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005055092, Registre du commerce Argovie, (400)
IBW Installationen AG, in Wohlen (AG), CHE-107.136.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3063671).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Peter, von Murten, in Brittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Büchslen, in Wohlen (AG)].
Numéro de publication: 3063671, Registre du commerce Argovie, (400)
IBW Installationen AG, in Wohlen (AG), CHE-107.136.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2012, Publ. 6851500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Bruno, von Fischbach-Göslikon, in Fischbach-Göslikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6851500, Registre du commerce Argovie, (400)
IBW Installationen AG, in Wohlen AG, CH-400.3.002.574-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2011, Publ. 6353894).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dastoli, Luca, von Caslano, in Wohlen AG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.