Renseignements sur Huber-Bautechnik AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Huber-Bautechnik AG
- Huber-Bautechnik AG à Bern est une Société anonyme du domaine «Autres commerces avec des biens divers». Huber-Bautechnik AG est actif.
- La direction se compose de 4 personnes.
- Le 01.05.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-105.871.741.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Auto Va Go GmbH, Huber Holding Bern AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Juanito Angelo Diggelmann,
Adrian Beer,
Christoph Lukas Schlatter,
Jasmin Beer
les plus récents personnes habilitée à signer
Juanito Angelo Diggelmann,
Adrian Beer,
Christoph Lukas Schlatter,
Jasmin Beer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.02.1980
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.012.712-0
IDE/TVA
CHE-105.871.741
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung, Herstellung, Import sowie Verkauf von Bausystemen und Baumaterialien im In- und Ausland, insbesondere Isolationssysteme und -elemente sowie Ausführung von Isolationsarbeiten in allen Sparten; sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Liegenschaften erwerben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CORE Revision AG | Bern | 15.05.2012 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand-Zentrum AG | Muri bei Bern | <2004 | 14.05.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Huber-Bautechnik AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006022247, Registre du commerce Berne, (36)
Huber-Bautechnik AG, in Bern, CHE-105.871.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2021, Publ. 1005270365).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diggelmann, Juanito Angelo, von Rupperswil, in Neuenegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005270365, Registre du commerce Berne, (36)
Huber-Bautechnik AG, in Bern, CHE-105.871.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächler, Eugen, von Kreuzlingen, in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bächler, Meret, von Kreuzlingen, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächler, Sebastian, von Kreuzlingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmüller, Pia, von Walkringen, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beer, Adrian, von Tujetsch, in Langnau im Emmental, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beer, Jasmin, von Tujetsch, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Christoph, von Konolfingen, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005072367, Registre du commerce Berne, (36)
Huber-Bautechnik AG, in Bern, CHE-105.871.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163913).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler, Eugen, von Kreuzlingen, in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lyss, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bächler, Meret, von Kreuzlingen, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bächler, Sebastian, von Kreuzlingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wegmüller, Pia, von Walkringen, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beer, Adrian, von Tujetsch, in Langnau im Emmental, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.