Renseignements sur Christoph Lukas Schlatter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Lukas Schlatter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005504920, Registre du commerce Berne, (36)
dacord GmbH, in Bern, CHE-453.914.780, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812095).
Statutenänderung:
15.06.2022. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 durch Verrechnung von zwei Forderungen von insgesamt CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 320'484.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 250'056.65 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 100.00.
Firma neu:
dacord AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder elektronische Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Stephan Peter, von Schmiedrued, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Schlatter, Christoph Lukas, von Konolfingen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005270365, Registre du commerce Berne, (36)
Huber-Bautechnik AG, in Bern, CHE-105.871.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächler, Eugen, von Kreuzlingen, in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bächler, Meret, von Kreuzlingen, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächler, Sebastian, von Kreuzlingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmüller, Pia, von Walkringen, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beer, Adrian, von Tujetsch, in Langnau im Emmental, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beer, Jasmin, von Tujetsch, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Christoph, von Konolfingen, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004812095, Registre du commerce Berne, (36)
dacord GmbH, in Bern, CHE-453.914.780, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799755).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Stephan Peter, von Schmiedrued, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schlatter, Christoph Lukas, von Konolfingen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.