Renseignements sur Horisberger Optik AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Horisberger Optik AG
- Horisberger Optik AG est active dans le secteur «Autres commerces avec des biens divers» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Grenchen.
- Horisberger Optik AG a une personne à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 27.11.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-105.944.133.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Grenchen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-254.3.000.771-1
IDE/TVA
CHE-105.944.133
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Optikergeschäftes, Erbringen von Dienstleistungen aller Art sowie den Handel mit Gerätschaften und Material aller Art der Optikerbranche und verwandter Geschäftsgebiete. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern oder verwalten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gestime Immobilien GmbH | Frauenkappelen | <2004 | 22.03.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Horisberger Optik AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005894404, Registre du commerce Soleure, (241)
Horisberger Optik AG, in Grenchen, CHE-105.944.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S.15, Publ. 5554348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horisberger, Beat Jürg, von Auswil, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffenegger-Horisberger, Karin Margrit, von Huttwil, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissler, Peter, von Ins, in Oberdorf (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5554348, Registre du commerce Soleure, (241)
Horisberger Optik AG, in Grenchen, CH-254.3.000.771-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2005, S. 13, Publ. 2902494).
Statutenänderung:
11.03.2010.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen betreffend die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 28.06.1996 sind im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 279'888.85 und Passiven von CHF 175'757.96 der erloschenen Einzelfirma 'F. Horisberger', in Grenchen, gemäss Bilanz per 31.12.1995 zum Preis von CHF 104'130.89, wofür 98 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.12.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DPC Revisions GmbH, in Neuenegg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2902494, Registre du commerce Soleure, (241)
Horisberger Optik AG, in Grenchen, CH-254.3.000.771-1, Betrieb eines Optikergeschäftes usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.1998, S. 2666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horisberger, Fredy Werner, von Auswil, in Büren an der Aare, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horisberger, Beat Jürg, von Auswil, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
DPC Revisions GmbH, in Neuenegg, Revisionsstelle [bisher: DPC Revisions GmbH, in Köniz].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.